Entreprise : D.TROIS - SIREN 343 952 545
Identité
Dénomination
D.TROIS
SIREN (siège)
343 952 545
Date d'immatriculation au RNE
11/03/2010
Début d’activité
15/12/1987
Date de fin de la personne morale
10/03/2086
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Construction de véhicules automobiles
Code APE
2910Z - Construction de véhicules automobiles
Capital social
6177528 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE LA RIGOLE 78280 GUYANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBIN FREDERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Montpeyroux
Nom, Prénom(s)
ATABEYKI HERMIDAS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Le Vésinet
Nom, Prénom(s)
GAULIN CHARLOTTE
Nom d'usage
PASSEDOIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
BENSINANE FADOUA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/12/1987
Siret
34395254500030
Code APE
2910Z - Construction de véhicules automobiles
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Construction de véhicules automobiles
Adresse
3 RUE DE LA RIGOLE
78280 , GUYANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1987
Siret
34395254500014
Code APE
295N
Adresse
3 RUE DES MINIMES
92270 , BOIS-COLOMBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3 A 4
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
57090
Date d'ajout
03/12/2021
Description
Par jugement en date du 1er avril 2020, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 mars 2020 et a nommé Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, 31 avenue Fontaine de Rolle - 92000 NANTERRE - en qualité de liquidateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
49489
Date d'ajout
19/03/2010
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à 3 rue de la Rigole 78280 GUYANCOURT Rc VERSAILLES 2010 B 1070 Le 19/01/2010
Numéro d'observation
33365
Date d'ajout
11/03/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège LE 19/01/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).