Entreprise : SCI PASTEUR - SIREN 343 920 161
Identité
(Entreprise radiée le 03/07/2023)
Dénomination
SCI PASTEUR
SIREN (siège)
343 920 161
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1988
Date de fin de la personne morale
01/03/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Associé unique
Oui
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
31 RUE DUPLEIX 59170 CROIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WARIN ANNE , MARIE
Nom d'usage
ALLIOT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Croix
Nom, Prénom(s)
ALLIOT YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Ajaccio
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/06/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/02/1987
Siret
34392016100019
Code APE
702C
Adresse
25 RUE PASTEUR
31700 , BLAGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/04/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/12/1987
Siret
34392016100027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
27 RTE DE BLAGNAC
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/04/2018
Siret
34392016100035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition exploitation par bail ou autrement et la gestion de tous biens immobiliers.
Adresse
31 RUE 31 rue Dupleix
59170 , Croix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
03/07/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-05-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
04/04/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 10-02-2023, JOURNAL PUBLICATEUR : Gazette Nord-Pas de Calais DU : 17-02-2023, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/05/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
9520
Date d'ajout
01/07/1992
Description
Transfert du siège social ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DU 25 RUE PASTEUR A BLAGNAC A TOULOUSE (31200) 27 ROUTE DE BLAGNAC A COMPTER DU 09.06.1992- NOMINATION EN QUALITE DE CO-GERANTE DE MR ALLIOT ANNE MARIE A COMPTER DU 9.06.1992- AG DU 9.06.1992-
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).