Entreprise : GESTION HOTEL CHATEAUROUX - SIREN 343 877 353
Identité
Dénomination
GESTION HOTEL CHATEAUROUX
SIREN (siège)
343 877 353
Date d'immatriculation au RNE
23/02/1988
Début d’activité
09/09/2008
Date de fin de la personne morale
22/02/2048
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Hôtel restaurant
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
7650 EUR
Adresse du siège
2 RUE LORD BYRON 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SOCIETE FINANCE GESTION
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Puteaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/09/2008
Siret
34387735300056
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
2 RUE LORD BYRON
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
21/06/1988
Siret
34387735300023
Enseigne
HOTEL GRIL CAMPANILE
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Hôtel restaurant
Adresse
ZONE DES GRANDS CHAMPS
36250 , SAINT-MAUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE NATIONALE 20
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/06/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/05/1989
Siret
34387735300031
Code APE
551A
Adresse
5 B RUE KEPLER
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/06/1993
Siret
34387735300049
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
31 AV JEAN MOULIN
77200 , TORCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1144
Date d'ajout
11/03/2021
Description
Dissolution à compter du 01/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/12/2020, liquidateur : SOCIETE FINANCE GESTION, siège de la liquidation : 2 Rue Lord Byron 75008 Paris 8e Arrondissement, parution de la publicité légale : Actu Juridique en date du 04/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2008B2594611
Date d'ajout
09/03/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-12-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Actu Juridique DU : 04-03-2021, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/12/2008
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/12/2008
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 15-06-1988
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).