Entreprise : SCI DE SELLIERES - SIREN 343 850 574
Identité
Dénomination
SCI DE SELLIERES
SIREN (siège)
343 850 574
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1988
Début d’activité
12/02/1988
Date de fin de la personne morale
11/02/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, exploitation et gestion de divers immeubles en nature de terre, près et bois-taillis sis à Romilly-sur-Seine et Crancey.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
16 RUE DE LA PAIX 10170 ORVILLIERS-SAINT-JULIEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROCHOT DANY , HUGUETTE
Nom d'usage
DAUSSANGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Bar-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DAUSSANGE JEAN-YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Bar-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LECORNEY NICOLE , SUZANNE , JEANNE
Nom d'usage
SOUTOULY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Orvilliers-Saint-Julien
Nom, Prénom(s)
SOUTOULY CAROLINE , DELPHINE , CHRISTELLE
Nom d'usage
DRIVIERE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Orvilliers-Saint-Julien
Nom, Prénom(s)
SOUTOULY CHRISTELLE , JEANNINE , CONSTANCE
Nom d'usage
STECKIEWIEZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Orvilliers-Saint-Julien
Nom, Prénom(s)
SOUTOULY DELPHINE , CHRISTINE
Nom d'usage
PATOUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Saint-Martin-du-Boschet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/02/1988
Siret
34385057400025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, exploitation et gestion de divers immeubles en nature de terre, près et bois-taillis sis à Romilly-sur-Seine et Crancey.
Autres Activités
Acquisition, exploitation et gestion de divers immeubles en nature de terre, près et bois-taillis sis à Romilly-sur-Seine et Crancey.
Adresse
16 RUE DE LA PAIX
10170 , ORVILLIERS-SAINT-JULIEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/05/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/02/1988
Siret
34385057400017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
13 RUE EMILE ZOLA
10100 , ROMILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 000.00 FRF nouveau montant : 304.90 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).