Entreprise : GAEC DE GARAUD - SIREN 343 838 587
Identité
Dénomination
GAEC DE GARAUD
Sigle
G.A.E.C.
SIREN (siège)
343 838 587
Date d'immatriculation au RNE
22/02/1988
Début d’activité
01/01/1988
Date de fin de la personne morale
21/02/2025
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
POLYCULTURE VACHES ALLAITANTES.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
239344.96 EUR
Adresse du siège
47 RTE D’ESPERCE 31190 GRAZAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAGGIOLO JEAN , LOUIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Auterive
Nom, Prénom(s)
MAGGIOLO JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Auterive
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34383858700016
Nom commercial
G.A.E.C. DE GARAUD
Enseigne
G.A.E.C. DE GARAUD
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
POLYCULTURE VACHES ALLAITANTES.
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
47 RTE D’ESPERCE
31190 , GRAZAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6200
Date d'ajout
24/04/1996
Description
Changement de gérant PAR AGE DU 14.02.96, MR MAGGIOLO GELMINO SE RETIRE DU GAEC A COMPTER DU 01.01.96 POUR FAIRE VALOIR SES DROITS A LA PRERETRAITE AGRICOLE ET DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE GERANT.MR JEAN LOUIS MAGGIOLO A ETE NOMME EN QUALITE DE CO_GERANT, EN REMPLACEMENT. LA DUREE DE LA STE A EGALEMENT ETE PROROGEE ET PORTEE DE 30 A 37 ANS A COMPTER DU 24.02.96. LA DEPECHE DU MIDI DES 22.03.96 ET 12.04.96
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5509
Date d'ajout
09/04/1993
Description
Précision modificative MR MAGGIOLO ADRIANO QUITTE SON POSTE DE GERANT SUITE A SA DEMANDE POUR LA PRERETRAITE AGRICOLE QUI A ETE ACCEPTEE PAR LA COMMISSION IL CEDE SES PARTS A SON FILS MR MAGGIOLO JEAN-CLAUDE A COMPTER DU 28/02/93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AGREMENT PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL D'AGREMENT GAEC DE HAUTE-GARONNE DU 30 NOVEMBRE 1987. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 570 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 239 344.96 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).