Entreprise : PREVENTION RISQUES ENTREPRISES SOUSCRIPT - SIREN 343 810 818
Identité
Dénomination
PREVENTION RISQUES ENTREPRISES SOUSCRIPT
Sigle
PRES
SIREN (siège)
343 810 818
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1993
Date de fin de la personne morale
14/02/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
9 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REGAUD CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BURCIER JEAN , CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1939
Commune de résidence
Macon
Nom, Prénom(s)
DE BAZELAIRE EDOUARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BSA CONSEIL BSC
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
B.S.A.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Angouleme
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/05/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/10/1992
Siret
34381081800041
Code APE
672Z
Adresse
9 RUE DE PENTHIEVRE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1989
Siret
34381081800025
Code APE
672Z
Adresse
46 RUE LA FAYETTE
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/1992
Siret
34381081800033
Code APE
672Z
Adresse
RUE DES MARAICHERS
93210 , SAINT-DENIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC LA MONTJOIE IMM.GUTENB
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
57183
Date d'ajout
01/09/1993
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :20 JUILLET 1993
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/02/1993
Description
AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).