Entreprise : PARIMAR - SIREN 343 796 439
Identité
Dénomination
PARIMAR
SIREN (siège)
343 796 439
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1988
Date de fin de la personne morale
28/01/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
15 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE BARTHES DE MONTFORT ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
CORNILLON CONFOUX
Nom, Prénom(s)
CAMMARATA CATALDO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/01/1988
Siret
34379643900036
Code APE
702C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
L'ACQUISITION, LA LOCATION SELON TOUTE FORME ADAPTEE, ET NOTAMMENT PAR VOIE DE CREDIT-BAIL, DE TOUS IMMEUBLES ET DE TERRAINS, ETNOTAMMENT LES LOCAUX SITUES A MARSEILLE 1ER - 2 RUE HENRI BARBUSSE 13241 CEDEX 01
Adresse
15 RUE 15 rue de La Baume
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/02/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/06/1989
Siret
34379643900028
Code APE
702C
Adresse
16 AV PRESIDENT WILSON
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
80653
Date d'ajout
13/11/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 25 JUILLET 1996 LE TGI DE PARIS A OUVERTUNE PROCEDURE DE LIQUDIATION JUDICIAIRE. FIXE PROVISOIREMENT LADATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 30 JUIN 1996. DESIGNE MADAMEMCKEE EN TANT QUE JUGE COMMISSAIRE DE MAITRE PELLEGRINI 4 LE PARVIS DE SAINT MAUR 94100 SAINT MAUR DES FOSSES COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR. IMPARTIT AUX CREANCIERS POUR LA DECLARATIONS DE LEURS CREANCES UN DEALI DE 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC. DIT QUE LE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DEVRA ADRESSER AU JUGE COMMISSAIRE LA LISTE DES CREANCES DECLARAREES DANS UN DELAI DE 1 AN A COMPTER DE L'EXPIRATION DU DELAI DE DECLARATION.
Numéro d'observation
59780
Date d'ajout
23/07/1996
Description
ADMINISTRATION PROVISOIRE DE LA SOCIETE PAR ORDONNANCE SUR REQUETE RENDUE LE 23 AVRIL 1996 PAR LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, MAITRE HELENE DA CAMARA DEMEURANT 9 BD JULES SANDEAU 75116 PARIS, A ETE DESIGNEE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE POUR UN DUREE DE 6 MOIS
Numéro d'observation
93371
Date d'ajout
16/01/1996
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE CAMMARATA CATALDO EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 04/12/1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).