Entreprise : DES SANTONS ANIMES - SIREN 343 783 676
Identité
Dénomination
DES SANTONS ANIMES
SIREN (siège)
343 783 676
Date d'immatriculation au RNE
03/03/1988
Date de fin de la personne morale
02/03/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3050 EUR
Adresse du siège
BLACHETTES 26700 PIERRELATTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARDON PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Bourg-Saint-Andéol
Nom, Prénom(s)
WARNIA DE ZARZECKI PASCAL , ARNAUD , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Pierrelatte
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/03/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/05/1988
Siret
34378367600020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION D'UN IMMEUBLE SIS A PIERRELATTE (DROME), RUE CONTI ET DE TOUS AUTRES PAR LA SUITE.
Adresse
Rue LES BLACHETTES
26700 , Pierrelatte - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/02/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/01/1988
Siret
34378367600012
Code APE
702C
Adresse
RUE CONTI
26700 , PIERRELATTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/000793
Date d'ajout
19/03/2007
Description
Changement de dénomination SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 09/02/07, MODIFICATION DE LA DENOMINATION EN CELLE DE LA SCI DES SANTONS ANIMES AU LIEU DE LA SCI LE PRIEURE. AUGMENTATION DU CAPITAL DE 1525 EU POUR LE PORTER DE 1525 EU A 3050 EU. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE RUE CONTI - 26700 PIERRELATTE A LES BLACHETTES - 26700 PIERRELATTE A COMPTER DU 01/03/07 MR CARDON PIERRE EST NOMME CO-GERANT DE LA SCI. JOURNAL PUBLICATEUR : LA TRIBUNE DU 01/03/07 DEPOT D'ACTE N° A 468 DU 16/03/07 date d'effet : 09/02/2007
Numéro d'observation
F99/000338
Date d'ajout
04/03/1999
Description
SUIVANT ACTE NOTARIE EN DATE DU 12/02/99 CHANGEMENT DE GERANT : M JEAN CLAUDE SAPET DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE GERANT M PASCAL WARNIA DE ZARZECKI EST NOMME NOUVEAU GERANT EFFET A COMPTER DU 12/02/99
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).