Entreprise : ADOUR CREATIONS - SIREN 343 753 406
Identité
(Entreprise radiée le 17/11/2023)
Dénomination
ADOUR CREATIONS
SIREN (siège)
343 753 406
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1988
Date de fin de la personne morale
11/02/2087
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
QUARTIER LOUPIEN 64360 MONEIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEUGE-MAILLET MARIE-THERESE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Monein
Nom, Prénom(s)
ROBY ROBERT , ARMAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1930
Commune de résidence
Lescar
Nom, Prénom(s)
PARIS CATHERINE , MARIE
Nom d'usage
TRUCHI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Pau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/04/1988
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/04/1988
Siret
34375340600010
Code APE
4701
Adresse
QUARTIER LOUPIEN
64360 , MONEIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12227
Date d'ajout
17/11/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Pau le 17/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
71
Date d'ajout
21/03/1989
Description
Dissolution anticipée de la Ste Nomination en qualité de liquidateur de MME Truchi née Paris Mr Roby Robert, mlle Leuge Maillet Marie-Thérèse au terme d'une délibération en date du 30.05.88, la collectivité des associés à prolonge jusqu'au 31.10.1988, le mandat des liquidateurs à compter du 02/04/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 2 avril 1989 nomination en qualité de liquidateur de mme Truchi née Paris Catherine - Mr Roby Robert - mlle Leuge-Maillet Marie-Thérèse aux termes d'une délibération en date du 30 mai 1988, la collectivité des associés à prolonge jusqu'au 31.10.1988, le mandat des Liquidateurs__ la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 250 000.00 FRF nouveau montant : 38 112.25 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).