Entreprise : MARNI - SIREN 343 743 498
Identité
Dénomination
MARNI
SIREN (siège)
343 743 498
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1988
Date de fin de la personne morale
10/02/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
21 AV MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE 94400 VITRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARGE EPOUSE RATINAUD BRIGITTE
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Palaiseau
Nom, Prénom(s)
LAURENT GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Villebon-sur-Yvette
Nom, Prénom(s)
PAYRAU JEAN PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1937
Commune de résidence
Montrouge
Nom, Prénom(s)
RATINAUD ALAIN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Palaiseau
Nom, Prénom(s)
RATINAUD EPOUSE LAURENT ANNIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Villebon-sur-Yvette
Nom, Prénom(s)
RICHTER MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1931
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/10/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/01/1988
Siret
34374349800010
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
8121
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Alimentation générale
Adresse
21 AV MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE
94400 , VITRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8328
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
55286
Date d'ajout
18/07/1989
Description
Jugement du 18 Juillet 1989 Arrêtant le plan de cession au profit de Sa Marni, retient l'offre de Mr Harroche - Désigné Mrs Ratinaud et Harroche Comme tenu d'exécuter le plan, lui donne acté des engagements qu'il à pris à cet égard - fixe la durée du plan à 2 Ans - Désigné Me Pinon Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article 67 de la loi du 25-01-1985. Maintient me Pinon administrateur avec les pouvoirs nécessaires à la mise en ¿uvre du plan, maintient me Segui 80 Av.. Du gal de gaulle 94009 Créteil en qualité de représentant des créanciers jusqu'à l'achèvement de la vérification des créances, Mr Kalt : Juge-cre, Mr mercier : juge suppléant jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur et du représentant des créanciers.
Numéro d'observation
4666
Date d'ajout
15/06/1989
Description
Ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire sûr Dcp 89/223 Jugement du 15.06.1989 N° 89/320 Cessation des paiements en date du 05.06.1989 Juge cré: M. Kalt Juge cré suppléant: M. mercier Représentant des créanciers: Me Segui 80 ave du gal de gaulle 94009 Créteil Administrateur: Me Pinon 80 ave du gal de gaulle 94009 Créteil , L'administrateur,outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission de: D'assister la débitrice pour tous les actes de gestion et de disposition
Numéro d'observation
4348
Date d'ajout
05/06/1989
Description
Déclaration de cessation des paiements le 5 Juin 1989 Au greffe de Créteil
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).