Entreprise : SCI CEDILE - SIREN 343 708 509
Identité
(Entreprise radiée le 19/08/2019)
Dénomination
SCI CEDILE
SIREN (siège)
343 708 509
Date d'immatriculation au RNE
03/02/1988
Date de fin de la personne morale
02/02/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
400 ALL DES VIGNES 26350 VALHERBASSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRANDJEAN FABRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
GRANDJEAN GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
Villefranche-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
GRANDJEAN DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2017
Siret
34370850900066
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
400 ALL DES VIGNES
26350 , VALHERBASSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/04/1991
Siret
34370850900058
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, location et gestion de tous éléments immobiliers, appartements à usage d'habitation ou commercial
Adresse
6 RUE 6 Rue du Commandant Faurax
69006 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/12/1991
Siret
34370850900041
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
88 BD DES BELGES
69006 , LYON 6EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/009468
Date d'ajout
19/08/2019
Description
Radiation en date du 19/08/2019 - Clôture des opérations de liquidation 20/01/2019 (Assemblée générale en date du 20/01/2019).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/009465
Date d'ajout
19/08/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 20/01/2019 - Siège de la liquidation : 400 Allée des Vignes Miribel 26350 VALHERBASSE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Drôme Info Hebdo du 14/03/2019
Numéro d'observation
F19/009465
Date d'ajout
19/08/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 20/01/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 24/06/91 - Transfert du siège social et de l'établissement principal de LYON 69006 33 Rue Tronchet à LYON 69002 9 Rue Jean de Tournes à compter du 29/04/91 DM du 13/01/92 : Siège et ets principal transférés de LYON 69002 9, rue Jean de Tournes à LYON 88, bd des Belges - à compter du 23/12/91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).