Entreprise : SOC LES TROPICALES - SIREN 343 682 001
Identité
Dénomination
SOC LES TROPICALES
SIREN (siège)
343 682 001
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1988
Date de fin de la personne morale
25/01/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
500032.78 EUR
Adresse du siège
LD SAINT AGATHE 97355 MACOURIA FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVEQUE BERNARD , JULIEN , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Roura
Nom, Prénom(s)
EURYALE ROLAND , EMMANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1921
Commune de résidence
Remire-Montjoly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1988
Siret
34368200100023
Enseigne
LES TROPICALES
Code APE
553A
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUTES ACTIVITES D'HOTELLERIE PLUS GENERALEMENT L'HEBERGEMENT LA RESTAU- RATION LA MISE A DISPOSITION DE SALLES POUR CONGRES ETC...
Adresse
LD Lieudit Saint Agathe
97355 , Macouria-Tonate - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
200200
Date d'ajout
20/11/2002
Description
Clôture pour insuffisance d'actif PAR JUGEMENT EN DATE DU 20/11/2002, LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE PRONONCE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL LES TROPICALES.
Numéro d'observation
950201
Date d'ajout
24/09/1997
Description
Changement de juge-commissaire LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAYENNE AYANT LES ATTRIBUTIONS COM- MERCIALES EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1997, MET FIN AUX FONCTIONS DE MME JOCELYNE RUBANTEL JUGE COMMISSAIRE, ET NOMME EN SES LIEU ET PLACE MR GUY JEAN.
Numéro d'observation
950201
Date d'ajout
27/09/1995
Description
Liquidation judiciaire LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE EN L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAYENNE DU 27 SEPTEMBRE 1995, PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE LES TROPICALES SARL RECONDUIT MADAME RUBANTEL JOCELYNE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE NOMME COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR MAITRE BES MICHEL - 16 AVENUE MONNER- VILLE - 97300 CAYENNE AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. DONT MENTION. LE GREFFIER,
Numéro d'observation
950201
Date d'ajout
27/09/1995
Description
Changement de juge-commissaire LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAYENNE AYANT LES ATTRIBUTIONS COM- MERCIALES EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1995, DESIGNE MME RUBANTEL JOCELYNE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR ALAIN TESSIER FLOHIC.
Numéro d'observation
950201
Date d'ajout
19/07/1995
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE EN L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAYENNE EN DATE DU 19 JUILLET 1995, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS OUVRE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE LES TROPICALES SARL - LIEU DIT SAINT AGATHE A 97355 MACOURIA-TONATE DESIGNE MR TESSIER-FLOHIC ALAIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET EN QUA- LITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS MAITRE BES MICHEL - 16 AVENUE MONNER- VILLE 97300 CAYENNE NOMME EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR AFIN DE POURSUIVRE L'ACTIVITE PENDANT CETTE PERIODE D'OBSERVATION LA SCP SAUVAN-GOULLETQUER MAITRE SAUVAN - 6 RUE SCHOELCHER A 97300 CAYENNE AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS, ET AN CI-DESSUS MENTIONNES. DONT MENTION, LE GREFFIER
Numéro d'observation
1384
Date d'ajout
02/12/1994
Description
Modification autre REPRISE DE L'EXPLOITATION DU FONDS APRES MISE EN LOCATION-GERANCE (A COMPTER DU 24/03/94)
Numéro d'observation
74
Date d'ajout
27/01/1994
Description
Changement de gérant MONSIEUR EURYALE ROLAND GERANT (PARTANT) MONSIEUR MERKT SIEGFRIED GERANT (NOUVEAU) A COMPTER 01/01/94.
Numéro d'observation
1221
Date d'ajout
24/01/1994
Description
Modification autre BIEN QUE LES CAPITAUX PROPRES SONT INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL DECIDE QU'IL N'Y PAS LIEU A DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE. A COMPTER DU 23/09/93
Numéro d'observation
1110
Date d'ajout
22/12/1992
Description
Modification autre MISE EN LOCATION-GERANCE DE LA SOCIETE LES TROPICALES POUR UNE DU- REE DE TROIS MOIS A MADAME FILAIN GEORGETTE A COMPTER DU 01/11/92
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 280 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 500 032.78 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).