Entreprise : SCI BERGEADOUR - SIREN 343 661 211
Identité
(Entreprise radiée le 09/02/2018)
Dénomination
SCI BERGEADOUR
SIREN (siège)
343 661 211
Date d'immatriculation au RNE
05/02/1988
Date de fin de la personne morale
04/02/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
BD ALBERT CAMUS 40100 DAX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND FRANCOIS , FABIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Dax
Nom, Prénom(s)
BORNAND ISABELLE , THERESE , ANDREE
Nom d'usage
BIETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Poitiers
Nom, Prénom(s)
BIETTE GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Poitiers
Nom, Prénom(s)
DOYHARCABAL JEAN-MARTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Dax
Nom, Prénom(s)
PETITCOL MARIE , JULIETTE , LUCIENNE
Nom d'usage
VIELCAZAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1928
Commune de résidence
Beaugas
Nom, Prénom(s)
SUBERCHICOT JEANNETTE , ANDREE
Nom d'usage
BANOS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1927
Commune de résidence
Dax
Nom, Prénom(s)
JETEL PHILIPPE , MARIE , CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Challans
Nom, Prénom(s)
VIELCAZAT JEAN-BRICE , ADRIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1927
Commune de résidence
Beaugas
Nom, Prénom(s)
JETEL NICOLE , MARIE-BERNADETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Paris 15
Nom, Prénom(s)
YUNG JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1933
Nom, Prénom(s)
BANOS MARIE-CLAIRE , DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Dax
Nom, Prénom(s)
MOREAU CHRISTIAN , ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Poitiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34366121100015
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition la vente de tous immeubles.
Adresse
BD boulevard Albert Camus
40100 , Dax - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
575
Date d'ajout
09/02/2018
Description
Radiation du RCS le 09/02/2018 avec effet au 11/10/2017 Clôture des opérations de liquidation amiable JAL : les Petites Affiches Landaises du 28/10/2017 Disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3452
Date d'ajout
26/08/2014
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 26/07/2013 Liquidateur : LEGRAND François Fabien Le siège de la liquidation est fixé à : 6 place Saint-Vincent 40100 Dax Journal d'annonces légales : les petites affiches landaises en date du 04/01/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).