Entreprise : SCI DELPECH - SIREN 343 575 239
Identité
(Entreprise radiée le 24/03/2021)
Dénomination
SCI DELPECH
SIREN (siège)
343 575 239
Date d'immatriculation au RNE
25/09/2009
Date de fin de la personne morale
24/09/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU CAROUX 34350 VENDRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCIORTINO VINCENTE
Nom d'usage
PACE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Vendres
Nom, Prénom(s)
PACE THOMAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1993
Commune de résidence
Vendres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/06/2009
Siret
34357523900037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition la construction et l'aménagement de tous biens immobiliers d'usage d'habitation professionnel commercial ou industriel la mise en valeur l'administration la gestion et l'exploitation de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés dont la société aura la propriété ou la jouissance
Adresse
15 RUE 15 rue du Caroux
34350 , Vendres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/10/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/11/1987
Siret
34357523900011
Code APE
702A
Adresse
5 PL DU 11 NOVEMBRE
69510 , SOUCIEU-EN-JARREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/06/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/10/1996
Siret
34357523900029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE FREDERIC MONIN
69440 , MORNANT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I. LES PLATIERES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/03/2021
Description
Dissolution à compter du 14/03/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/03/2020, liquidateur : PACE né(e) SCIORTINO Vincente, siège de la liquidation : 15 Rue du Caroux 34350 Vendres, parution de la publicité légale : La Gazette Economique en date du 17/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5010
Date d'ajout
24/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/03/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).