Entreprise : SCI DU 11 R M GUNSBOURG - SIREN 343 460 184
Identité
(Entreprise radiée le 05/01/2022)
Dénomination
SCI DU 11 R M GUNSBOURG
SIREN (siège)
343 460 184
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1988
Date de fin de la personne morale
21/01/2048
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
137204.12 EUR
Adresse du siège
11 RUE MAURICE GUNSBOURG 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
METTENET SANDRINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Le Kremlin-Bicêtre
Nom, Prénom(s)
METTENET LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Évry-Courcouronnes
Nom, Prénom(s)
BRENOT SEBASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Cuttoli-Corticchiato
Nom, Prénom(s)
REZZA ANITA
Nom d'usage
BRENOT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1938
Commune de résidence
Sainte Lucie-de-Porto Vecchio
Nom, Prénom(s)
BRENOT DAVID
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Martignas-sur-Jalle
Nom, Prénom(s)
BRENOT DOMINIQUE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
Sainte Lucie-de-Porto Vecchio
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/12/1987
Siret
34346018400017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété par voie d'acquisition, à l'amiable ou sur adjudication, de construction, d'échange, d'apport ou autrement, la prise à bail, l'administration et la gestion de tous biens immobiliers et plus spécialement, l'acquisition et la gestion d'un ensemble immobilier sis à Ivry sur seine (94200) 11 rue Maurice Gunsbourg.
Adresse
11 RUE 11 Rue MAURICE GUNSBOURG
94200 , Ivry-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/01/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : BRENOT David, siège de la liquidation : 6 Avenue de Nauplie 33127 Martignas-sur-Jalle, parution de la publicité légale : ouest-france.fr paru le 24/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
531
Date d'ajout
05/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2021
Numéro d'observation
17672
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).