Entreprise : SOCOTEXTILE SA - SIREN 343 447 553
Identité
Dénomination
SOCOTEXTILE SA
SIREN (siège)
343 447 553
Date d'immatriculation au RNE
29/12/1987
Date de fin de la personne morale
28/12/2086
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
186312.52 EUR
Adresse du siège
5 BD DE LA RESISTANCE 71000 MACON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABEILLE PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Besançon
Nom, Prénom(s)
PRIEUR ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Ussac
Nom, Prénom(s)
REGIMBEAU JEAN , JUSTIN , ALPHONSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1935
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
DOUCET PIERRE , JEAN , JOSEPH
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Pierreclos
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDULOR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
34344755300011
Nom commercial
SOCOTEXTILE
Code APE
182E
Origine du fonds
Apport
Activité principale
FABRICATION ET NEGOCE EN GROS ET DETAIL DE TOUS ARTICLES TEXTILES ET VESTIMENTAIRES
Adresse
5 BD 5 Boulevard de la Résistance
71000 , Mâcon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/004179
Date d'ajout
27/11/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 24/11/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/004303
Date d'ajout
14/12/2016
Description
Ordonnance du président en date du 14/12/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DEGABRIEL Patrick en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F08/003539
Date d'ajout
18/11/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 14/11/2008 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur JOUSSEAU en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
1939
Date d'ajout
27/06/2005
Description
MODIFICATION DE L'ADRESSE DE LA SCP BECHERET THIERRY ANCIENNE : VISION 2000, 1 RUE DEWET - 71100 CHALON SUR SAONE NOUVELLE : 22 QUAI GAMBETTA - 71100 CHALON SUR SAONE Date d'effet : 20 juillet 2004
Numéro d'observation
515
Date d'ajout
24/02/2004
Description
SUIVANT JUGEMENT DU 13/02/2004 SCP BECHERET THIERRY MISSION SUIVIE PAR ME THIERRY VISION 2000 1 RUE DEWET 71100 CHALON SUR SAONE A ETE NOMME COMME NOUVEAU MANDATAIRE JUDICIAIRE Date d'effet : 13 février 2004
Numéro d'observation
197
Date d'ajout
17/01/2003
Description
SUIVANT JUGEMENT DU 10/01/2003 M BOST A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE Date d'effet : 10 janvier 2003
Numéro d'observation
1541
Date d'ajout
21/09/1995
Description
CESSION DU FONDS DE COMMERCE AU PROFIT DE LA SA JOUBERT LAURENCIN DONT LE SIEGE SOCIAL EST 134 CHEMIN DU MOULIN CARRON 69130 ECULLY A COMPTER DU 26/07/94.
Numéro d'observation
1032
Date d'ajout
26/07/1994
Description
JUGEMENT DU T.C. DE MACON EN DATE DU 18/07/94 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA STE AVEC POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 19/08/94. JUGE COMMISSAIRE : MR GODILLOT LIQUIDATEUR : ME AUBERT DT A CHALON S/S VISION 2000 1 RUE DEWET
Numéro d'observation
920
Date d'ajout
28/06/1994
Description
JUGEMENT DU T.C. DE MACON EN DATE DU 24/06/94 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - REGIME GENERAL - JUGE COMMISSAIRE : MR GODILLOT REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME AUBERT DEMEURANT A CHALON S/SAONE (71100) VISION 2000 1,RUE DEWET. ADMINISTRATEUR : ME SAPIN DEMEURANT 4 BD EUGENE DERUELLE IMMEUBLE PART DIEU GARIBALDI 69427 LYON CEDEX 03
Numéro d'observation
894
Date d'ajout
23/06/1994
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU : 23/06/94
Numéro d'observation
1109
Date d'ajout
09/08/1993
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : - ANCIENNE DATE : 31/12 - NOUVELLE DATE : 31/03 A COMPTER DU 28/06/93.
Numéro d'observation
526
Date d'ajout
16/04/1993
Description
NOMINATION DE MR JEAN REGIMBEAU ET MR ROGER PRIEUR EN QUALITE D'ADMINIS- TRATEURS EN REMPLACEMENT DE MME JACQUELINE DOUCET ET MR JEAN PIERRE ROMEYER DEMISSIONNAIRES A COMPTER DU 19/02/93; NOMINATION DE MR PIERRE DOUCET EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMI- NISTRATION EN REMPLACEMENT DE MME JACQUELINE DOUCET DEMISSIONNAIRE A COMP- TER DU 19/02/93; REDUCTION DU CAPITAL POUR LE RAMENER DE 22.213.000 F A 222.130 F, PUIS AUGMENTATION POUR LE PORTER DE 222.130 F A 1.222.130 F A COMPTER DU 15/03/93.
Numéro d'observation
1819
Date d'ajout
15/12/1992
Description
JUGEMENT DU T.C. DE MACON EN DATE DU 15/12/92 ARRETANT LE PLAN DE REDRES- SEMENT DE LA STE ET NOMMANT ME AUBERT DEMEURANT A CHALON S/SAONE (71100) VISION 2000 1,RUE DEWET, COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN.
Numéro d'observation
1387
Date d'ajout
15/09/1992
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON EN DATE DU 11/09/92 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE EXPIRANT LE 11/12/92.
Numéro d'observation
861
Date d'ajout
15/06/1992
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON EN DATE DU 05/06/92 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE EXPIRANT LE 11/09/92.
Numéro d'observation
770
Date d'ajout
25/05/1992
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON EN DATE DU 22/05/92 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE EXPIRANT LE 05/06/92.
Numéro d'observation
190
Date d'ajout
07/02/1992
Description
DEMISSION DE MONSIEUR MICHEL LABRUYERE, ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 26.11.91 NOMINATION DE MONSIEUR PIERRE DOUCET, ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 06.01.92
Numéro d'observation
1727
Date d'ajout
18/12/1991
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON EN DATE DU 13/12/91 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE EXPIRANT LE 22/05/92.
Numéro d'observation
1645
Date d'ajout
04/12/1991
Description
ORDONNANCE DE MR LE JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 28/11/91 AUTORISANT LA STE ASSISTEE DE ME SAPIN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A SOLLICITER LA MISE EN PLACE DE CONCOURS FINANCIERS COMPLEMENTAIRES NOTAMMENT L'OCTROI D'UNE LIGNE DE CREDIT DOCUMENTAIRE IMPORT A HAUTEUR DE 1,4 MILLION DE FRANCS.
Numéro d'observation
792
Date d'ajout
10/06/1991
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON EN DATE DU 07/06/91 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA STE - REGIME GENERAL - JUGE COMMISSAIRE : MR GODILLOT REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME AUBERT DEMEURANT A CHALON SUR SAONE VISION 2000 1,RUE DEWET; ADMINISTRATEUR : ME SAPIN DEMEURANT 1,RUE DE LA REPUBLIQUE 69281 - LYON
Numéro d'observation
783
Date d'ajout
07/06/1991
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 07/06/91.
Numéro d'observation
357
Date d'ajout
13/03/1991
Description
NOMINATION DE MR ROMEYER JEAN PIERRE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLA- CEMENT DE MR RODOT EDOUARD DEMISSIONNAIRE, A COMPTER DU 30/11/90.
Numéro d'observation
1728
Date d'ajout
22/11/1990
Description
NON DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA STE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 241 MODIFIE DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, A COMPTER DU 25/10/90.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 29 décembre 1987 -No A-529 - LE COURRIER DE SAONE ET LOIRE du 26 décembre 1987
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).