Entreprise : SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM - SIREN 343 290 409
Identité
Dénomination
SCI 125 ROUTE DE SAINT NOM
SIREN (siège)
343 290 409
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1987
Début d’activité
31/12/1987
Date de fin de la personne morale
30/12/2086
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES OU LOCAUX A TOUS USAGES.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2240 EUR
Adresse du siège
61 RUE ERLANGER 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AVRIL BRIGITTE
Nom d'usage
NOUVEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
NOUVEL PATRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
NOUVEL ARNAULT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
NOUVEL PATRICK , ROBERT , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/1987
Siret
34329040900048
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES OU LOCAUX A TOUS USAGES.
Autres Activités
L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES OU LOCAUX A TOUS USAGES.
Adresse
61 RUE ERLANGER
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2006
Siret
34329040900030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
71 RUE D'AMSTERDAM
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/11/1987
Siret
34329040900014
Code APE
702C
Adresse
125 RTE DE SAINT NOM
78620 , L'ETANG-LA-VILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/01/2006
Siret
34329040900022
Code APE
702C
Adresse
4 RUE ALFRED DE VIGNY
78100 , SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2006D0661525
Date d'ajout
19/03/2018
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 08-03-2018 a prononcé Convertit la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, désigne M. Didier Rouaud en qualité de juge commissaire et M. Olivier Lichy en qualité de juge commissaire suppléant, met fin à la mission de Me Béatrice Dunogué-Gaffié en sa qualité d'administrateur judiciaire, désigne Me Gilles Pellegrini, 7/9 place de la Gare 94214 La Varenne-Saint-Hilaire cedex, en qualité de liquidateur.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2006D0661523
Date d'ajout
12/07/2017
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 22-06-2017 a prononcé la prolongation de la période d'observation pour six mois.
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
27/10/2016
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 13-10-2016 a prononcé : proroge pour une durée de six mois la période d'observation. Maintient les organes de la procédure.
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
09/08/2016
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 04-08-2016 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois et fixé la date de cessation des paiements au 22/02/2016. Désigne juge commissaire : Mme Elisabeth Goury, juge commissaire suppléant : M. Olivier Lichy, administrateur : Me Béatrice Dunogué-Gaffié, 23 rue d'Hauteville 75010 Paris, avec pour mission d'assurer seule l'administration de l'entreprise, et mandataire judiciaire : Me Gilles Pellegrini, 7/9 place de la Gare 94214 La Varenne Saint Hilaire Cedex. Fixe le délai dans lequel le mandataire judiciaire établit la liste des créances à 12 mois, qui courra à compter de la date de la publication de la présente décision au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).