Entreprise : ARCHI MADE - SIREN 343 263 976
Identité
Dénomination
ARCHI MADE
SIREN (siège)
343 263 976
Date d'immatriculation au RNE
23/12/1987
Début d’activité
01/07/2017
Date de fin de la personne morale
22/12/2086
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Exercice de la profession d'architecte
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
51000 EUR
Adresse du siège
16 RUE DES CAPUCINS 69001 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAMPOS HERVE , MARCEL , ALBERT , EMILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
ROUSSET FRANTZ
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2017
Siret
34326397600056
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
16 RUE DES CAPUCINS
69001 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1989
Siret
34326397600023
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
8 RUE DE CUZIEU
69110 , SAINTE-FOY-LES-LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
34326397600031
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
92 QUAI PIERRE SCIZE
69005 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/084490
Date d'ajout
02/11/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/11/2023 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la SELARLU MARTIN représentée par Me Pierre MARTIN le britannia batiment b 20 boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/036989
Date d'ajout
27/04/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/04/2023 prolongeant la période d'observation jusqu'au 09/11/2023, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F22/090760
Date d'ajout
09/11/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/11/2022 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : la SELARLU MARTIN représentée par Me Pierre MARTIN le britannia batiment b 20 boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon, Administrateur judiciaire : La SELARL AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE-MARTIN 107 rue Servient 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 30/09/2022
Numéro d'observation
F13/018367
Date d'ajout
23/05/2013
Description
Modification relative aux dirigeants CAMPOS Hervé Marcel Albert Emile nom d'usage : CAMPOS Hervé devient gérant ROUSSET Frantz nom d'usage : ROUSSET Frantz devient gérant
Numéro d'observation
F13/018367
Date d'ajout
23/05/2013
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 15000 EUROS Nouveau capital : 20760 EUROS à compter du 14/11/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 21/12/1989 - - Siège et Ets principal transférés du 4, rue Marcellin Blanc 69110 SAINTE FOY LES LYON au 8, rue de Cuzieu 69110 SAINTE FOY LES LYON à/c du 01/11/1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).