Entreprise : SOC DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD SARL - SIREN 343 188 645
Identité
Dénomination
SOC DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD SARL
Sigle
SOGIN
SIREN (siège)
343 188 645
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1987
Date de fin de la personne morale
29/12/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1500000 Francs Français
Adresse du siège
115 RUE REAUMUR 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THEVENOT FABIENNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris CEDEX 17
Nom, Prénom(s)
DURAND JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
GUINOISEAU JEAN , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Mouvaux
Dénomination
CABINET DAUGE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris CEDEX 17
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
34318864500059
Code APE
701D
Adresse
115 RUE REAUMUR
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/11/1987
Siret
34318864500034
Code APE
701D
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACQUISITION ET REVENTE DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS
Adresse
5 RUE 5 rue Baudoin IX
59650 , Villeneuve-d Ascq - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1989
Siret
34318864500026
Code APE
701D
Adresse
60 AV DU BOIS
59650 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1994
Siret
34318864500042
Code APE
701D
Adresse
32 AV PABLO PICASSO
92000 , NANTERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2007
Description
Attention : le 01/01/2007, le greffe du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a transféré au greffe du Tribunal de commerce de Lille les dossiers d'immatriculation concernant la ville de Villeneuve d'Ascq (D n° 88-38 du 13 janvier 1988).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/12/1987
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA SAMBRE LA FRO NTIERE DU 20/11/1987 RADIATION DU 19/7/1994 : CESS ATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT A DATER DU 1/7/19 94 ET TRANSFERT A NANTERRE 32 AVE PABLO PICASSO RC S NANTERRE 94B3495
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 01/07/1994.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).