Entreprise : SCM DU GROUPE DENTAIRE SAINTE APOLLINE - SIREN 343 177 655
Identité
Dénomination
SCM DU GROUPE DENTAIRE SAINTE APOLLINE
Sigle
SCM DU GROUPE DENTAIRE SAINTE APOLLINE
SIREN (siège)
343 177 655
Date d'immatriculation au RNE
23/12/1987
Début d’activité
01/07/1984
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Mise en commun des moyens matériels nécessaires pour chirurgie dentaire
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
609.79 EUR
Adresse du siège
28 RUE ROUGET DE LISLE 32000 AUCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAUCQUEUR JOCELYNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Auch
Nom, Prénom(s)
RIVIERE CAROLINE
Nom d'usage
GOUX
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Seissan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1984
Siret
34317765500010
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Mise en commun des moyens matériels nécessaires pour chirurgie dentaire
Autres Activités
Mise en commun des moyens matériels nécessaires pour chirurgie dentaire
Adresse
28 RUE ROUGET DE LISLE
32000 , AUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3413
Date d'ajout
01/12/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2009 : Partant : VERGNES Philippe, Co-gérant associé Changement de qualité : RIVIERE Caroline épouse GOUX , Associé Société Civile devient Co-gérant associé. A compter du 31/12/2009, la société est composée de deux associées co-gérantes : Mme Jocelyne FAUCQUEUR et Mme GOUX Caroline.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1172
Date d'ajout
11/04/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 31/01/2007 : NOUVEAU : RIVIERE CAROLINE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Numéro d'observation
1640
Date d'ajout
14/06/2002
Description
CHANGEMENT DE GERANT : ANCIEN : MONSIEUR GERARD CAZAUX ( DEMISSIONNAIRE ) NOUVEAUX : MONSIEUR PHILIPPE VERGNES MADAME JOCELYNE FAUCQUEUR ET MONSIEUR JEAN BROQUAIRE. . Date d'effet : 01/10/2001
Numéro d'observation
989
Date d'ajout
19/05/1988
Description
CHANGEMENT DE GERANT : ANCIEN : DELPUECH MARIE NOUVEAU: CAZAUX GERARD, DT A AUCH (32) A COMPTER DU 21/12/87
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).