Entreprise : SCI LES BUFFETIERES - SIREN 343 172 680
Identité
Dénomination
SCI LES BUFFETIERES
SIREN (siège)
343 172 680
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1987
Début d’activité
28/12/2016
Date de fin de la personne morale
30/12/2047
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition de tous immeubles, la propriété, l'administration et la disposition des biens immeubles dont la société pourra devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, l'administration et l'exploitation des immeubles par locations, bail et autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
40398.99 EUR
Adresse du siège
23 RUE DE PORT NABAT 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUFFET ROMANE , GERMAINE , MADELEINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/2002
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
BUFFET CHLOE , EMMANUELLE
Nom d'usage
ROTHMAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Nom, Prénom(s)
BUFFET JULIE , LEA , NOEMIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Pluneret
Nom, Prénom(s)
BUFFET PIERRE , HARRY , BENJAMIN , NILS , ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1992
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
BUFFET ETIENNE , CLEMENT , GILBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
BUFFET HERVE , ANDRE , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
BELLANGER MARIE-LAURE , SUZANNE , GERMAINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Paris 10
Nom, Prénom(s)
BUFFET HENRIETTE , RENEE , GERMAINE
Nom d'usage
BELLANGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
L'huisserie
Nom, Prénom(s)
BUFFET FABIENNE
Nom d'usage
POIRIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
LESAULNIER MARIE-CAMILLE , CANELLE , GEORGIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1991
Commune de résidence
L'huisserie
Nom, Prénom(s)
BUFFET MARTIN , HENRI , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1994
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
BUFFET MARION , LAURENCE , NICOLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1981
Commune de résidence
Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/12/2016
Siret
34317268000021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
23 RUE DE PORT NABAT
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2383
Date d'ajout
04/05/2017
Description
Radiation du RCS le 04/05/2017 avec effet au 28/12/2016 Transfert du siège social et de l'établissement principal sis 23 rue du Port Nabat 56000 Vannes (Notification intergreffe reçue du GTC de Vannes le 28/04/2017)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2513
Date d'ajout
28/04/2017
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 28/12/2016 : Ancienne adresse : 20 avenue de la Libération 53940 Saint-Berthevin Nouvelle adresse 23 rue du Port Nabat 56000 Vannes Modification relative aux associés à compter du 28/12/2016 : Nouveau : BUFFET Etienne, Clément, Gilbert, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BELLANGER Henriette, Renée, Germaine, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BELLANGER Marie-Laure, Suzanne, Germaine, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LESAULNIER Marie-Camille, Canelle, Georgia, Associé indéfiniment responsable Nouveau : POIRIER Fabienne, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BUFFET Marion, Laurence, Nicole, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BUFFET Martin, Henri, Claude, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BUFFET Romane, Germaine, Madeleine, Associé indéfiniment responsable Nouveau : ROTHMAN Chloe, Emmanuelle, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BUFFET Julie, LEA, Noémie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BUFFET Pierre, Harry, Benjamin, Nils Alexandre, Associé indéfiniment responsable Modifié : BUFFET Hervé, André, Michel, Gérant, Associé indéfiniment responsable,demeurant 23 rue du Port Nabat 56000 Vannes Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 10/06/2016 : Partant : BUFFET Germaine, Pascaline, Louise, Gérant, Associé indéfiniment responsable Prorogation de la durée de la société au 28/12/2016 : Ancienne durée : 30 ans prorogée de 30 ans supplémentaires soit une date d'expiration de la société au 30/12/2047.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).