Entreprise : SCI DE LA REINE - SIREN 343 147 021
Identité
Dénomination
SCI DE LA REINE
Sigle
SCI DE LA REINE
SIREN (siège)
343 147 021
Date d'immatriculation au RNE
10/12/1987
Début d’activité
10/12/1987
Date de fin de la personne morale
09/12/2047
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
ACQUISITION TERRAIN A ST SULPICE LES FEUILLES CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE SUR CE TERRAIN LOCATION DE CET IMMEUBLE TOUTES OPERATIONS MOBILIERES IMMOBILIERES ET FINANCIERS SE RAPPORTANT A L'OBJET SOCIAL.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
IMP DE LA REINE 87160 SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VAUDON CLAUDINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENUSIER MATHILDE , DANIELE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
MENUSIER ALINE , SUZANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
la Souterraine
Nom, Prénom(s)
MENUSIER MALVINA , MARIE , ELIANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1985
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
MENUSIER MAURICE , GERARD , ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Saint Sulpice les Feuilles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/12/1987
Siret
34314702100012
Enseigne
SCI DE LA REINE
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACQUISITION TERRAIN A ST SULPICE LES FEUILLES CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE SUR CE TERRAIN LOCATION DE CET IMMEUBLE TOUTES OPERATIONS MOBILIERES IMMOBILIERES ET FINANCIERS SE RAPPORTANT A L'OBJET SOCIAL.
Adresse
IMP DE LA REINE
87160 , SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VAUDON CLAUDINE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
231
Date d'ajout
17/01/2000
Description
(Divers) DEMISSION DE MR BOURREL FREDERIC EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE Date d'effet : 17/03/1998
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).