Entreprise : SCI IMMOSCAN - SIREN 343 103 404
Identité
(Entreprise radiée le 22/12/2023)
Dénomination
SCI IMMOSCAN
SIREN (siège)
343 103 404
Date d'immatriculation au RNE
14/12/1987
Date de fin de la personne morale
13/12/2067
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2286.74 EUR
Adresse du siège
116 BD DE CREAC H GWEN 29000 QUIMPER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAPHALEN JEAN , PIERRE , LUCIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Quimperlé
Nom, Prénom(s)
GESTIN HERVE , GILBERT , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
CLOAREC JOEL , GUY , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
LUCAS JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Audierne
Nom, Prénom(s)
LE NERRIEC ANDRE , CORENTIN , JEAN , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Pont l'Abbé
Nom, Prénom(s)
CHARRON JEAN , CLAUDE , CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Châteaulin
Nom, Prénom(s)
BOUILLON JOEL , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Kerlaz
Nom, Prénom(s)
BERTEVAS GENEVIEVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Pont l'Abbé
Nom, Prénom(s)
KERVENNIC PASCAL , RENE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
TEXIER FRANCK , LOUIS , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
PRIGENT LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
L'HOUR PHILIPPE , JOSEPH , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Ploemeur
Nom, Prénom(s)
NICOLAS JACQUES , ROGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
LAUTRIDOU PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
FUR JEAN , YVES , JACQUES , RAYMOND , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Concarneau
Nom, Prénom(s)
FERRE JEAN , GEORGES , ROGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Sarzeau
Nom, Prénom(s)
QUIDELLEUR ALFRED , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
JESTIN YVES , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Gouesnach
Nom, Prénom(s)
HIJAZI ZIAD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
BETROM THIERRY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/11/1987
Siret
34310340400020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'un terrain sis à Quimper - Creach Gwenn, la construction sur ce terrain d'un bâtiment à usage professionnel, la gestion, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens de cet immeuble et notamment la location
Adresse
116 BD DE CREAC H GWEN
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14557
Date d'ajout
22/12/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 18/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/12/2023
Description
Dissolution à compter du 19/09/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19/09/2023, siège de la liquidation : 111 Avenue de Keradennec 29000 Quimper, parution de la publicité légale : Terra paru le 08/12/2023
Numéro d'observation
4123
Date d'ajout
16/07/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 06/08/2004 : Nouveau : LAUTRIDOU Pierre, Associé indéfiniment responsable Nouveau : NICOLAS Jacques, Roger, Associé indéfiniment responsable Nouveau : HIJAZI Ziad, Associé indéfiniment responsable Nouveau : JESTIN Yves, Michel, Associé indéfiniment responsable Nouveau : QUIDELLEUR Alfred, François, Associé indéfiniment responsable Nouveau : FERRE Jean, Georges, Roger, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LE NERRIEC André, Corentin, Jean, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : CHARRON Jean, Claude, Charles, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BOUILLON Joël, René, Associé indéfiniment responsable Nouveau : RAPHALEN Jean, Pierre, Lucien, Associé indéfiniment responsable Nouveau : GESTIN Hervé, Gilbert, François, Associé indéfiniment responsable Nouveau : CLOAREC Joël, Guy, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LUCAS Jacques, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BERTEVAS Geneviève, Associé indéfiniment responsable Nouveau : KERVENNIC Pascal, René, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : TEXIER Franck, Louis, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : PRIGENT Luc, Associé indéfiniment responsable Nouveau : L'HOUR Philippe, Joseph, Marie, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : BETROM Thierry, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : FUR Jean, Yves, Jacques, Raymond Henri, Gérant devient Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
4026
Date d'ajout
09/07/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/03/1993 : Partant : NICOLAS Jacques, Gérant nouveau : FUR Jean, Yves, Jacques, Raymond Henri, Gérant
Numéro d'observation
1105
Date d'ajout
17/03/1997
Description
Réduction du capital RAMENE DE 16 000 FRS A 15 000 FRS (PV AGE DU 17/02/97) - A COMPTER DU 17/02/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 15 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 286.74 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).