Entreprise : SCM MAMS - SIREN 343 020 111
Identité
(Entreprise radiée le 25/01/2022)
Dénomination
SCM MAMS
SIREN (siège)
343 020 111
Date d'immatriculation au RNE
07/12/1987
Date de fin de la personne morale
06/12/2037
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
60 RUE DES GRIVES 38920 CROLLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE HERMES
CIDEX 112A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRIN MARIE , AGNES , MONIQUE
Nom d'usage
PERRET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Crolles
Nom, Prénom(s)
CARREL SYLVIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Meylan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34302011100013
Code APE
748K
Adresse
RUE AMBROISE CROIZAT
38920 , CROLLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
34302011100021
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
60 RUE DES GRIVES
38920 , CROLLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE HERMES
CIDEX 112A
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/002951
Date d'ajout
25/01/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/002952
Date d'ajout
25/01/2022
Description
Radiation en date du 25/01/2022 - Clôture des opérations de liquidation 15/01/2021 (Assemblée générale en date du 15/01/2021).
Numéro d'observation
F22/002951
Date d'ajout
25/01/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2020 - Siège de la liquidation : 8 Rue des Boisses 38240 MEYLAN - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 21/01/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépot le 19.11.1987 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 27.11.1987
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
(Ancienne dénomination : "SCM MAN")
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).