Entreprise : SCI CASTELVUE - SIREN 343 015 277
Identité
(Entreprise radiée le 20/03/2020)
Dénomination
SCI CASTELVUE
SIREN (siège)
343 015 277
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2018
Date de fin de la personne morale
06/06/2067
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE PLOEREN APPARTEMENT N 11 56890 PLESCOP FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORVAN PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Plescop
Dénomination
SCI CHARLINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Plescop
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/11/1987
Siret
34301527700019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de terrains et immeubles, construction de tous locaux, gestion entretient, mise en valeur, location
Adresse
PL Centre Commercial de Bellevue
29200 , Brest - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C CIAL BELLEVUE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/01/2018
Siret
34301527700027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE DE PLOEREN APPARTEMENT N 11
56890 , PLESCOP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2288
Date d'ajout
20/03/2020
Description
Radiation du RCS le 20/03/2020 avec effet au 30/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8363
Date d'ajout
10/10/2019
Description
Modification relative aux associés à compter du 30/04/2019 : Partant : KERMARREC Michel, Associé indéfiniment responsable, décédé le 06/01/2018 Partant : KERMARREC Marguerite, Jeanne, Liquidateur Changement de qualité : MORVAN Pierre, Liquidateur devient Liquidateur, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
5092
Date d'ajout
19/06/2018
Description
Radiation du RCS le 19/06/2018 avec effet au 07/01/2018 Transfert de siège social et établissement principal de Brest au 2 rue de Ploeren Appt n°11 56890 Plescop - Dissolution de la société. Notification du GTC de Vannes en date du 07/06/2018
Numéro d'observation
3080
Date d'ajout
07/06/2018
Description
Transfert du siège social à compter du 07/01/2018 : Ancienne adresse : CENTRE COMMERCIAL DE BELLEVUE 29200 BREST Nouvelle adresse : 2 rue de Ploeren Appartement N°11 56890 Plescop Dissolution amiable de la société sans poursuite d'activité à compter du 07/01/2018 Liquidateurs : MORVAN Pierre, 2 rue de Ploeren Appartement N°11 56890 Plescop, KERMARREC Marguerite, 52 rue Ernest Renan 29900 CONCARNEAU Le siège de la liquidation est fixé à : 2 rue de Ploeren Appartement N°11 56890 Plescop Journal d'annonces légales : LA GAZETTE DU MORBIHAN en date du 15/06/2018 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/01/2018 : Associée : SCI CHARLINE, 2 rue de Ploeren Appartement N°11 56890 Plescop Mr KERMARREC Michel, gérant partant - décédé - associé succession en cours de règlement
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transfert du siège sans exploitation d'établissement
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).