Entreprise : OMNIUM E.G.C.R. - SIREN 342 989 696
Identité
Dénomination
OMNIUM E.G.C.R.
SIREN (siège)
342 989 696
Date d'immatriculation au RNE
27/11/1987
Date de fin de la personne morale
26/11/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
19 AV ALBERT EINSTEIN 93150 LE BLANC-MESNIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUYNET JEAN PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1926
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
LECLERC BENOIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
PERIN MARC
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Champigny-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
POULAIN BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Lorient
Nom, Prénom(s)
POULAIN PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Fontenay-aux-Roses
Nom, Prénom(s)
POULAIN PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1935
Commune de résidence
Neuvy-le-Roi
Dénomination
SOCIETE FIDULOR SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/09/1987
Siret
34298969600014
Code APE
452V
Origine du fonds
Création
Activité principale
Pose de tous revêtements de sol
Adresse
19 AV ALBERT EINSTEIN
93150 , LE BLANC-MESNIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/10/1994
Description
Par jugement en date du 28.09.94, le Tc de Bobigny clôturé le plan de cession de / - la sa omnium e g c r - la sa carrelage revêtement sol et mur disons que mention sera faite au Rcs et qu'ensuite toutes les observations concernant la procédure de Rj ne seront plus révélées met fin aux fonctions des organes de la procédure précédemment nommés
Numéro d'observation
93908
Date d'ajout
02/05/1988
Description
Ordonnance du 26.04.88 le Tc de Bobigny autorisé la Buo à accorder à la Ste une Ligne globale d escompte et de Mobibilisation de créances loi Dailly de 2 Mf
Numéro d'observation
93907
Date d'ajout
02/05/1988
Description
Sur ordonnance du 26.04.88 le Tc de Bobigny a autorisé le Cepme à accorder à la Stes une Ligne de paiements a titré d avance sur marches publics de 2,8 mf.
Numéro d'observation
73723
Date d'ajout
22/04/1988
Description
Ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire jugement du 19.04.88 N° Cessation des paiements en date du 25.03.88 Juge cré M Brandel Représentant des créanciers M Beretzki Administrateur Me Moyrand 22 ave div Leclerc 93 Bobigny L'administrateur ci-dessus désigne outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion. Me Schmitt. Représentant des salariés m Faivre Yves 5 rue pasteur Appremont 60300 Senlis
Numéro d'observation
53477
Date d'ajout
08/04/1988
Description
Mention d office déclaration de cessation des paiements déposée au greffe le 6 avril 1988
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).