Entreprise : SAS VALIN - SIREN 342 942 257
Identité
Dénomination
SAS VALIN
SIREN (siège)
342 942 257
Date d'immatriculation au RNE
23/11/1987
Début d’activité
10/10/1987
Date de fin de la personne morale
22/11/2037
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La serrurerie et la menuiserie industrielle, l'acier, aluminium plastique la sérigraphie, la décoration et la fabrication de meubles, présentoirs et objets usines ainsi que Ttes activités ayant un rapport direct ou Indirect avec la communication
Code APE
3101Z - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Capital social
160010.49 EUR
Adresse du siège
2 LES DAUBOURS 36300 LE BLANC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
COGEP AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Doulchard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/10/1987
Siret
34294225700011
Code APE
3101Z - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La serrurerie et la menuiserie industrielle, l'acier, aluminium plastique la sérigraphie, la décoration et la fabrication de meubles, présentoirs et objets usines ainsi que Ttes activités ayant un rapport direct ou Indirect avec la communication
Adresse
2 LES DAUBOURS
36300 , LE BLANC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/10/1987
Siret
34294225700029
Code APE
741J
Adresse
14 PL SAINT- CYRAN
36000 , CHATEAUROUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1224
Date d'ajout
23/04/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/03/2008 : Partant : LEJEUNES Jean-Pierre, ADMINISTRATEUR Partant : BRECHARD Laurence, ADMINISTRATEUR Partant : VALIN Alexis, ADMINISTRATEUR Partant : VALIN Didier, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL et ADMINISTRATEUR Nouveau : VELLA Eric, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR Nouveau : VELLA Eric, DIRECTEUR GÉNÉRAL Nouveau : VELLA Catherine, ADMINISTRATEUR Nouveau : VELLA Antoine, ADMINISTRATEUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2506
Date d'ajout
04/11/2004
Description
Modification de la composition du conseil d'administration NOMINATION DE M VALIN DIDIER PRESIDENT DU CA EN QUALITE DE PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL Date d'effet : 16/06/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).