Entreprise : SCI DE KERBER - SIREN 342 900 313
Identité
Dénomination
SCI DE KERBER
SIREN (siège)
342 900 313
Date d'immatriculation au RNE
30/11/1987
Début d’activité
26/09/1987
Date de fin de la personne morale
29/11/2086
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, construction de tous bâtiments, propriété, administration et exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles éventuellement aliénation des immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
8 RUE CHRISTOPHE COLOMB 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HELLOCO JEANNE
Nom d'usage
LE LOUS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
LE LOUS MONIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1940
Commune de résidence
GRENOBLE
Nom, Prénom(s)
LE LOUS HERVE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LE LOUS ERWANN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Nom, Prénom(s)
LE LOUS MADELEINE
Nom d'usage
FABRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1937
Nom, Prénom(s)
LE LOUS AUDREN
Nom d'usage
MEZENNEC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Louvigny
Nom, Prénom(s)
LE LOUS FRANCE
Nom d'usage
MAJOIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1938
Nom, Prénom(s)
LE LOUS GAELLE
Nom d'usage
RIVOALLON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Nom, Prénom(s)
LE LOUS MORGANE
Nom d'usage
GUEGUEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/09/1987
Siret
34290031300038
Enseigne
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE KERBER
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, construction de tous bâtiments, propriété, administration et exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles éventuellement aliénation des immeubles.
Autres Activités
Acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis, construction de tous bâtiments, propriété, administration et exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles éventuellement aliénation des immeubles.
Adresse
8 RUE CHRISTOPHE COLOMB
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/03/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/09/1987
Siret
34290031300012
Code APE
702A
Adresse
75 AV VICTOR HUGO
21000 , DIJON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/03/2002
Siret
34290031300020
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
38 RUE DEVOSGE
21000 , DIJON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M.PICART FRANCOIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/07/2009
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).