Entreprise : SCI IMPASSE LAZARE CARNOT - SIREN 342 866 662
Identité
(Entreprise radiée le 03/06/2019)
Dénomination
SCI IMPASSE LAZARE CARNOT
SIREN (siège)
342 866 662
Date d'immatriculation au RNE
19/11/1987
Date de fin de la personne morale
18/11/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
14 IMP LAZARE CARNOT 16100 COGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAYNAUD MARTINE
Nom d'usage
MALZAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Bassac
Nom, Prénom(s)
SAUVAGE BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Cognac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/04/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/11/1987
Siret
34286666200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration, exploitation par bail, location de tous immeubles bâtis ou non
Adresse
14 IMP 14 Impasse Lazare Carnot
16100 , Cognac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3634
Date d'ajout
03/06/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 26/04/2019]
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
472
Date d'ajout
17/01/2019
Description
Dissolution à compter du 20/12/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/12/2018, liquidateur : Bernard SAUVAGE, siège de la liquidation : 30 Rue de la Talboterie 16100 Cognac, parution de la publicité légale : Le Courrier Français en date du 18/01/2019
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).