Entreprise : MARLY PARTICIPATIONS - SIREN 342 802 683
Identité
Dénomination
MARLY PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
342 802 683
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1997
Date de fin de la personne morale
10/02/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
6370966.39 EUR
Adresse du siège
67 AV DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBEAU MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1923
Commune de résidence
AINT MAUR
Nom, Prénom(s)
ABIHSSIRA SYLVIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Marly-le-Roi
Nom, Prénom(s)
ABIHSSIRA DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
MARLY LE ROIE
Nom, Prénom(s)
ABIHSSIRA ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SA STE EUROPEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
ARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/10/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/09/1987
Siret
34280268300025
Enseigne
MARLY PARTICIPATIONS
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Toutes participations et investissements toutes prestations de service en matière de gestion générale et financière.
Adresse
67 AV 67-81 Avenue DU GENERAL LECLERC
92100 , Boulogne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/09/1987
Siret
34280268300017
Code APE
741J
Adresse
1 CHE DES ROUGEMONTS
78160 , MARLY-LE-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
54302
Date d'ajout
14/03/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 14/03/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Legras De Grandcourt Patrick . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 14/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5159
Date d'ajout
16/03/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 16/03/2004 , accorde un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer la liste des créances.
Numéro d'observation
22761
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
40843
Date d'ajout
24/10/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 24/10/2001 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2001j00963 , date de cessation des paiements le 25/04/2000 , désigne juge commissaire M. Leurent jean noël , liquidateur Me Legras de Grandcourt Patrick 205 ave Georges Clemenceau le Clemenceau 1 92000 Nanterre , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 Mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
3946
Date d'ajout
17/02/1998
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29-12-1997
Numéro d'observation
57727
Date d'ajout
11/02/1997
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).