Entreprise : POLLEN - SIREN 342 710 191
Identité
(Entreprise radiée le 07/04/2022)
Dénomination
POLLEN
SIREN (siège)
342 710 191
Date d'immatriculation au RNE
03/01/1989
Date de fin de la personne morale
02/01/2088
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20000000 EUR
Adresse du siège
27 RUE LINNE 75005 PARIS 5 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Passedoit CHARLOTTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
FORTIN GAELLE , ALINE
Nom d'usage
CORTELLA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FORTIN MICHEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Bensinane FADOUA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1988
Siret
34271019100053
Nom commercial
POLLEN
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tant en France qu'à l'étranger : prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés, gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et droits sociaux , acquisition, construction, exploitation de tous immeubles , vente et achat de tous immeubles, vente et achat de marchandises et de services, et généralement
Adresse
27 RUE 27 rue Linné
75005 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/04/2010
Siret
34271019100038
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
43 AV MARCEAU
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/10/2017
Siret
34271019100046
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
124 RUE DE PROVENCE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
124-126
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/04/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1988
Siret
34271019100020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
91 RUE DU VILLAGE
91530 , LE VAL-SAINT-GERMAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B0997822
Date d'ajout
07/04/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2010B0997817
Date d'ajout
14/03/2022
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 28-02-2022
Numéro d'observation
2010B0997819
Date d'ajout
14/03/2022
Description
associé unique : la société Tando Rcs paris 342 710 191
Numéro d'observation
2010B099781
Date d'ajout
06/05/2010
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).