Entreprise : SCM DES DOCTEURS GOSSELIN BROUCQSAULT BLONDIAUX ET WIART - SIREN 342 672 318
Identité
(Entreprise radiée le 17/02/2021)
Dénomination
SCM DES DOCTEURS GOSSELIN BROUCQSAULT BLONDIAUX ET WIART
SIREN (siège)
342 672 318
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1987
Date de fin de la personne morale
29/10/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
6400 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU TOUR DES HAIES 59281 RUMILLY-EN-CAMBRESIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLONDIAUX GUILLAUME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Masnières
Nom, Prénom(s)
BROUCQSAULT VINCENT , MARIE , MARC , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Marcoing
Nom, Prénom(s)
GOSSELIN DANIEL , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Rumilly-en-Cambrésis
Nom, Prénom(s)
WIART FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Cambrai
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1987
Siret
34267231800017
Code APE
748K
Adresse
13 RUE DU TOUR DES HAIES
59281 , RUMILLY-EN-CAMBRESIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1987
Siret
34267231800025
Enseigne
SCM DES DOCTEURS GOSSELIN, BROUCQSAULT, BLONDIAUX ET WIART
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de moyens utiles à l'exercice de la profession médicale.
Adresse
15 RUE 15 rue du Tour des Haies
59281 , Rumilly-en-Cambrésis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1384
Date d'ajout
17/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 21/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/02/2021
Description
Dissolution à compter du 21/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 21/10/2020, liquidateur : GOSSELIN Daniel Yves, siège de la liquidation : 15 Rue du Tour des Haies 59281 Rumilly-en-Cambrésis, parution de la publicité légale : La Gazette Nord Pas de Calais en date du 12/02/2021
Numéro d'observation
1233
Date d'ajout
15/02/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 21/10/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
1189
Date d'ajout
23/03/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 02/01/2008 Ancien : 4573,47 EUR Nouveau : 6400 EUR Changement de dénomination à compter du 02/01/2008 Ancienne : SCM DES DOCTEURS GOSSELIN, BROUCQSAULT ET BLONDIAUX Nouvelle : SCM DES DOCTEURS GOSSELIN, BROUCQSAULT, BLONDIAUX ET WIART Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/01/2008 : Nouveau : WIART François, Co-Gérant Modification de l'enseigne à compter du 02/01/2008 : Ancienne(S) : SCM DES DOCTEURS GOSSELIN ET BROUCQSAULT Nouvelle(S) : SCM DES DOCTEURS GOSSELIN, BROUCQSAULT, BLONDIAUX ET WIART
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
819
Date d'ajout
06/05/1998
Description
Changement de dénomination sociale "Scm des docteurs gosselin et Broucqsault" devient "Scm des docteurs gosselin, Broucqsault et Blondiaux" augmentation du capital social qui passe de 20 000 F à 30 000 F ; Transfert du siège social et de l'établissement principal de Rumilly-en-Cambrésis, 13, rue du tour des haies (supprime) à Rumilly-en-Cambrésis, 15, rue du tour des haies, nomination de Mr Guillaume Blondiaux en qualité de Co-Gerant, à compter du 30.03.98.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 30 000.00 FRF Nouveau montant : 4 573.47 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).