Entreprise : LABORATOIRES HOLISTICA - SIREN 342 494 341
Identité
(Entreprise radiée le 21/05/2022)
Dénomination
LABORATOIRES HOLISTICA
SIREN (siège)
342 494 341
Date d'immatriculation au RNE
06/10/1987
Date de fin de la personne morale
05/10/2086
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
AV ST VICTOR 13790 PEYNIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUAGLIA JULIEN , JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
MAILLET RENE , JEAN-LOUIS , RAYMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1932
Commune de résidence
LANTON
Nom, Prénom(s)
WALLART GHISLAINE , MARIE-MARCELLE
Nom d'usage
GERBER
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
MARIGNANE
Dénomination
CABINET CAUVIN ANGLEYS SAINT-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MARSEILLE
Dénomination
SOCIETE PROPHARM'AIX
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
AIX EN PROVENCE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/12/1988
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1987
Siret
34249434100015
Code APE
4034
Origine du fonds
Création
Activité principale
Commercialisation et distribution de produits parapharmaceutiques et diététiques, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.
Adresse
AV avenue Saint-Victor
13790 , Peynier - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20728
Date d'ajout
21/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 21/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11789
Date d'ajout
16/04/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
13835
Date d'ajout
13/11/2015
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/11/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE PRONONCE LA CLOTURE DU PLAN DE CESSION DE LA PROCEDURE COMMUNE. A COMPTER DU 12/11/2015
Numéro d'observation
5705
Date d'ajout
11/09/1990
Description
Modification d'office PAR ARRET EN DATE DU 23.08.90 LA COUR D'APPEL D'AIX EN PCE REFORME LE JUGE- MENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PCE DU 10.07.89 ET STATUANT A NOUVEAU REPORTE AU 06.06.88 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DES SOCIETES PROPHARM'AIX ET LABORATOIRES HOLISTICA
Numéro d'observation
2461
Date d'ajout
04/04/1990
Description
FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS AVENUE ST VICTOR 13790 PEYNIER A COMPTER DU 01/05/1989
Numéro d'observation
4966
Date d'ajout
26/07/1989
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 10 JUILLET 1989, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE REPORTE RESPECTIVEMENT AU 5 JUIN 1987 LA DATE DE CESSA- TION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE PROPHARM'AIX ET AU 30 SEPTEMBRE 1987 CELLE DE LA SOCIETE HOLISTICA. A COMPTER DU 10/07/89
Numéro d'observation
2945
Date d'ajout
24/04/1989
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 11 AVRIL 1989, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE ARRETE LE PLAN DE CESSION PARTIELLE CONCERNANT LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE LABORATOIRE HOLISTICA SA. NOMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME MARIANI ET LE MAINTIENT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. MISSIONS DE ME MARIANI : S'ASSURER DE LA BONNE EXECUTION DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE CESSIONNAIRE, S'ASSURER DE L'ACCOMPLISSEMENT DES MESURES CONSERVATOIRES, S'ASSURER PLUS GENERALEMENT DU BON DEROULEMENT DE LA CESSION A INTERVENIR. A COMPTER DU 11/04/89
Numéro d'observation
7569
Date d'ajout
22/12/1988
Description
Modification d'office PAR ORDONNANCE DEPOSEE AU GREFFE LE 20 DECEMBRE 1988, M. BEGUE JUGE-COMMISSAIRE AU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE AUTO- RISE L'OUVERTURE D'UN COMPTE BANCAIRE AU NOM DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE LABORATOIRE PROPHARM'AIX CHEZ LA BANQUE FININDUS 2, RUE FREDERIC MISTRAL 13100 AIX EN PROVENCE. DIT QUE LE COMPTE FONCTIONNERA SOUS LA DOUBLE SIGNATURE DE M. TASSONI PRESIDENT DE LA SOCIETE DE DE ME GUY MARIANI TANT AU DEBIT QU'AU CREDIT ; QU'IL BENEFICIERA D'UNE LIGNE DE CESSION DE CREANCES A HAUTEUR DE UN MILLION DE FRANCS. A COMPTER DU 20/12/88
Numéro d'observation
7198
Date d'ajout
05/12/1988
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 1988, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE, STATUANT SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (TITRE I REGIME GENERAL) COMMUNE A SA PROPHARM'AIX (86B677) AVEC COMMUNAUTE DE PATRIMOINES ACTIFS ET PASSIFS. LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE PROVISOIREMENT FIXEE A CELLE DU JUGEMENT. JUGE-COMMISSAIRE : M. BEGUE, REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME J.P. LIOTTA 62, BD. DU ROY RENE 13100 AIX EN PROVENCE, ADMINISTRATEUR : ME G. MARIANI RES. LES FONTAINES RUE GUSTAVE DESPLACES 13100 AIX EN PROVENCE POUR ASSISTER LA GESTION DES ENTREPRISES. A COMPTER DU 05/12/88
Numéro d'observation
7171
Date d'ajout
02/12/1988
Description
Modification d'office DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE LE 2 DECEMBRE 1988. A COMPTER DU 02/12/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).