Entreprise : SOC DISTRIB ALIMENT TEXTILE - SIREN 342 492 501
Identité
Dénomination
SOC DISTRIB ALIMENT TEXTILE
Sigle
DISALITEX
SIREN (siège)
342 492 501
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1987
Date de fin de la personne morale
21/10/2067
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
6 PL DES ECOLES 29300 QUIMPERLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUIMPERLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUSTHAM MARIE-CLAUDE
Nom d'usage
MAHIEU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
29130 QUIMPERLE
Nom, Prénom(s)
KERMARREC CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
29110 CONCARNEAU
Nom, Prénom(s)
LE CLEACH RENE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
29110 CONCARNEAU
Nom, Prénom(s)
MAHIEU LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1918
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
MAHIEU PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
29130 QUIMPERLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/05/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/05/1990
Siret
34249250100016
Code APE
6102
Adresse
6 PL DES ECOLES
29300 , QUIMPERLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUIMPERLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
547
Date d'ajout
04/02/2000
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession 21.01.2000. LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A CLOTURE LES OPERATIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA DISALITEX APRES PLAN DE CESSION A COMPTER DU 21.01.2000 Date d'effet : 21/01/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1508
Date d'ajout
27/03/1998
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 20/03/98 MR LE PAPE FERNAND A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR TREGUIER MICHEL
Numéro d'observation
2134
Date d'ajout
21/05/1990
Description
Cessation d'activité 02/05/90 PAR SUITE DE VENTE DU FONDS A LA S.A.R.L. LAITA MARCHE B 377 967 641 (ACTE SSP DU 30/04/90) A COMPTER DU 02/05/90
Numéro d'observation
1936
Date d'ajout
04/05/1990
Description
Jugement arrêtant le plan de cession SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 6 AVRIL 1990, LE TRIBUNAL DE COMERCE DE QUIMPER A : - ARRETE LE PLAN DE CESSION - MAINTENU MR TREGUIER MICHEL EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE - NOMME ME GENITEAU EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 06.04.90 Date d'effet : 06/04/1990
Numéro d'observation
1618
Date d'ajout
05/04/1990
Description
Remplacement d'un mandataire de justice SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 23 MARS 1990, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A NOMME ME GENITEAU, 44,RUE EMILE ZOLA A BREST EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE ME JEANNE A COMPTER DU 23 MARS 1990
Numéro d'observation
5034
Date d'ajout
22/11/1989
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1989, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A PRONONCE LE REDRESSEMENT REGIME GENERAL DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ET TEXTILE A NOMME COMME JUGE COMMISSAIRE : MR TREGIER MICHEL COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME CORRE BERNARD DEMEURANT 19,RUE VIS A QUIMPER ET A NOMME ME JEANNE BERTRAND COMME ADMINISTRATEUR A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 15.11.89 ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS A COMPTER DU 17.11.89
Numéro d'observation
4081
Date d'ajout
02/10/1989
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social (PV AGE DU 13 JUILLET 1989) DATE DEPOT : 29 JUILLET 1989 - PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 22 JUILLET 1989 A COMPTER DU 13/07/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER EN DATE DU 17.11.89 - LA SOCIETE N'A PLUS D'ACTIVITE COMMERCIALE DANS LE RESSORT DU GREFFE LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).