Entreprise : VENDOME ROME PARTICIPATIONS - SIREN 342 286 523
Identité
(Entreprise radiée le 26/12/2017)
Dénomination
VENDOME ROME PARTICIPATIONS
Sigle
VRP
SIREN (siège)
342 286 523
Date d'immatriculation au RNE
29/07/2013
Date de fin de la personne morale
28/07/2086
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SCA, Société en commandite par actions
Capital social
70150000 EUR
Adresse du siège
35 AV SAINTE FOY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
35-37
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
BAULAND CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
VENDOME ROME MANAGEMENT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/11/1988
Siret
34228652300028
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
35 RUE DE ROME
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/04/1987
Siret
34228652300044
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
AGENCES IMMOBILIERES - ACQUISITION - VENTE, ECHANGE, PRISE A BAIL OU EMPHYTHEOSE - GERANCE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON - LOCATION, EXPLOITATION INDUSTRIELLE, COMMERCIALE DIRECTE, INDIRECTE, GESTION, MISE EN RENDEMENT.
Adresse
35 AV 35/37 Avenue AVENUE SAINTE FOY
92200 , Neuilly-sur-Seine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
35-37
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/07/2013
Siret
34228652300036
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
3 AV DE MADRID
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40125
Date d'ajout
26/12/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
63464
Date d'ajout
14/11/2016
Description
Prorogation de l'immatriculation D'une durée de 1 AN A compter du 29/07/2016 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
94588
Date d'ajout
29/07/2013
Description
Dissolution à compter du 27 juin 2013
Numéro d'observation
94589
Date d'ajout
29/07/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
80348
Date d'ajout
04/02/2004
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).