Entreprise : LES INTELLOS - SIREN 342 214 442
Identité
Dénomination
LES INTELLOS
SIREN (siège)
342 214 442
Date d'immatriculation au RNE
10/11/1993
Date de fin de la personne morale
09/11/2036
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
190 GRANDE RUE 92310 SEVRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUGE GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Viroflay
Nom, Prénom(s)
LEVASSEUR VINCENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
ST-CYR L'ECOLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
34221444200028
Nom commercial
AUX INTELLOS
Enseigne
LES INTELLOS
Code APE
602N
Origine du fonds
Création
Activité principale
Déménagement, express, emballage, dépôt, dépôt-vente, messagerie, tous déplacements ; Transports routiers de marchandises, location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Adresse
190 190 GRANDE RUE
92310 , Sèvres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
34221444200010
Code APE
602N
Adresse
3 RUE LA GRANGE AUX BELLES
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4995
Date d'ajout
11/03/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 11/03/2003 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. CLAUVEL ROBERT , nom du liquidateur : ME RIFFIER LAURENCE . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 11/03/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
45227
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
35803
Date d'ajout
30/09/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 30/09/1998 , la liquidation judiciaire sous le numéro 98j00961 , date de cessation des paiements le 30/03/1997 , désigne juge commissaire m. robert Clauvel , liquidateur me Laurence Riffier 205 ave Georges Clemenceau "le Clemenceau i" 92000 Nanterre , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 Mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
34678
Date d'ajout
21/09/1998
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre , en date du 21/09/1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/11/1993
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FQ 1998-09-30 DCP 30/03/1997,FV 1998-09-21 CESSATION DE PAIEMENT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).