Entreprise : MEDIDIS - SIREN 341 919 033
Identité
(Entreprise radiée le 21/05/2021)
Dénomination
MEDIDIS
SIREN (siège)
341 919 033
Date d'immatriculation au RNE
03/08/1987
Date de fin de la personne morale
02/08/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
409325.61 EUR
Adresse du siège
119 AV DE FLANDRE 75019 PARIS 19 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NUM 119-127
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Madoui LAMRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Clichy
Nom, Prénom(s)
Aron FRANCINE , CHANTAL
Nom d'usage
Weber
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Hellec YVONNE
Nom d'usage
Delarue
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
Les Lilas
Nom, Prénom(s)
Aron FRANCINE
Nom d'usage
Weber
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Royant CATHERINE
Nom d'usage
Hoerner
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Hamann OPHELIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Commune de résidence
Angervilliers
Nom, Prénom(s)
Bremont BEATRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Bremont EUDES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Carquefou
Nom, Prénom(s)
Jakubowitz MARTINE
Nom d'usage
Verneuil
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Coutrix NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
Staszowski RACHEL
Nom d'usage
Sarfati
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1933
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/07/1987
Siret
34191903300017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES ET TERRAINS, GESTION, ADMINISTRATION, EXPLOITATION ET NOTAMMENT L'ACHAT DU 119-127 RUE DE FLANDRE,PARIS 19EME, CENTRE MEDICAL SOUMIS A BAIL - TOUTES OPERATIONS FACILITANT L'OBJET EN GARDANT LE CARACTERE CIVIL DE LA SOCIETE.
Adresse
119 AV 119 127 rue de Flandre
75019 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NUM 119-127
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1987D0164129
Date d'ajout
21/05/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1987D0164122
Date d'ajout
03/03/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-10-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Parisien DU : 29-01-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).