Entreprise : SAS SYMPHORINES - SIREN 341 675 494
Identité
Dénomination
SAS SYMPHORINES
SIREN (siège)
341 675 494
Date d'immatriculation au RNE
10/07/1987
Début d’activité
23/12/2021
Date de fin de la personne morale
09/07/2086
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2023
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Acquisition par voie d'apport ou d’achat, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis et non bâtis, de tous logements meublés et non meublés, l'administration et la gestion de tous immeubles ou droits immobilier. La réalisation de prestations parahôtelières en accompagnements des locations meublées. La prise de participations minoritaire ou majoritaire dans toutes sociétés de forme civile ou commerciale. La gestion éventuelle de l'une ou plusieurs de ces sociétés ou autre organisme. La réalisation de tout placement financier.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital minimum
93450 EUR
Adresse du siège
4 RUE DES SYMPHORINES 72000 LE MANS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Georges-du-Rosay
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEBRAY MARIE-CLAIRE
Nom d'usage
HOUI
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
HOUI JEAN-CLAUDE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Le Mans
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/12/2021
Siret
34167549400023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 RUE DES SYMPHORINES
72000 , LE MANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
13011
Date d'ajout
04/10/2023
Description
Ancien numéro de gestion avant transformation en SAS : 87 D 40021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mamers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce du Mans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Mans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mamers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce du Mans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Mans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).