Entreprise : SCI GOUNOD MITTELFELD - SIREN 341 656 056
Identité
(Entreprise radiée le 01/07/2022)
Dénomination
SCI GOUNOD MITTELFELD
SIREN (siège)
341 656 056
Date d'immatriculation au RNE
02/07/1987
Date de fin de la personne morale
01/07/2086
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
821532.51 EUR
Adresse du siège
20 RUE DU 18 JUIN 1940 92210 SAINT-CLOUD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MALCOR-GAUTHERIN DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Cérilly
Nom, Prénom(s)
NEYRAT DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Saint Martin
Nom, Prénom(s)
PETER THERESE
Nom d'usage
DAILLY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1941
Commune de résidence
Dinozé
Nom, Prénom(s)
MARCHAL PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1932
Commune de résidence
ST DIE DES VOSGES
Nom, Prénom(s)
MUCKA JEAN , - , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
PLANET ELIANE
Nom d'usage
ROCHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
PLANET ROLLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Vienne
Nom, Prénom(s)
RUFFIER ISABELLE
Nom d'usage
DEVERLY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TAILLIEU GUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1936
Commune de résidence
Nangis
Nom, Prénom(s)
THEISSEN ALICE
Nom d'usage
SINGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1930
Commune de résidence
Thionville
Nom, Prénom(s)
RUFFIER JEAN-MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
RUFFIER PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Nice CEDEX 4
Nom, Prénom(s)
AVIS MARIE , CLAIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1931
Commune de résidence
Le Rouret
Nom, Prénom(s)
BAUS MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Metz
Nom, Prénom(s)
CAZES MARIE , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
BERGERON MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Beaulieu-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
DUTRUCH JEAN-PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Boulazac Isle Manoire
Nom, Prénom(s)
COMPAGNON SIMONNE , COLETTE
Nom d'usage
LABROSSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1927
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DORMOY DANIELLE
Nom d'usage
SOPPO-PRISO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
GRELLIER ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
GUIOT GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GARDELLE JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Horsarrieu
Nom, Prénom(s)
GERARD VERONIQUE
Nom d'usage
VACHERET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Les Clayes-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
LANG SANDRINE
Nom d'usage
JACQUEMIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Maizières-lès-Metz
Nom, Prénom(s)
LANG VALERIE
Nom d'usage
CORNILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Ars-Laquenexy
Nom, Prénom(s)
LAMBERT MARIE
Nom d'usage
AUDEBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1940
Commune de résidence
Angoulême
Nom, Prénom(s)
LAMBERT MARIE , CLAUDE
Nom d'usage
ARNAULD DES LIONS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Saintes
Nom, Prénom(s)
LANIER BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Chambéry
Nom, Prénom(s)
LUKIN VELINKA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1921
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MALCOR OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
MALCOR-GAUTHERIN FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Cérilly
Nom, Prénom(s)
MALCOR-GAUTHERIN REGIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Besançon
Nom, Prénom(s)
MALCOR-GAUTHERIN CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
OSMONT CHRISTIANE
Nom d'usage
GOUENARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1938
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOYER SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Lacanau
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOHAVE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Cloud
Dénomination
CONTRUCTION GENERALE ET PROMOTION PAR ABREVIATION "C.O.G.E.P.R.O
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Cloud
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/03/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/04/1987
Siret
34165605600015
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
152 BD DU GEN DE GAULLE
92380 , GARCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/04/1987
Siret
34165605600023
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition d'un terrain situé à Schiltighej (Bas-rhin) la construction et la location de l'immeuble et toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement audit objet
Adresse
20 RUE DU 18 JUIN 1940
92210 , SAINT-CLOUD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
66929
Date d'ajout
01/07/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 25/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/06/2022
Description
Dissolution à compter du 29/04/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/04/2021, liquidateur : GUIOT GERARD, siège de la liquidation : 20 Rue du 18 juin 1940 92210 Saint-Cloud, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches paru le 03/06/2022
Numéro d'observation
4265
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).