Entreprise : SCI ANDRE - SIREN 341 612 653
Identité
(Entreprise radiée le 29/03/2019)
Dénomination
SCI ANDRE
SIREN (siège)
341 612 653
Date d'immatriculation au RNE
03/07/1987
Date de fin de la personne morale
02/07/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
ZAC LE MOURILLON 56530 QUEVEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUCHEC MICHELE , MARIE
Nom d'usage
ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Pont-Scorff
Nom, Prénom(s)
ANDRE MORGANE , ELISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Hennebont
Nom, Prénom(s)
ANDRE JEAN-CLAUDE , JOSEPH , MARGUERITE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Pont-Scorff
Nom, Prénom(s)
ANDRE SYLVAIN , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Cantaron
Nom, Prénom(s)
ANDRE AUDREY , MICHELE
Nom d'usage
HERVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Pont-Scorff
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/06/1987
Siret
34161265300012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
ZAC LE MOURILLON
56530 , QUEVEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4513
Date d'ajout
29/03/2019
Description
Radiation du RCS le 29/03/2019 avec effet au 31/10/2018 Par suite de clôture définitive des opérations de liquidation.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4510
Date d'ajout
29/03/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/10/2018 Liquidateur : ANDRE Michèle, Marie, ancienne gérante Le siège de la liquidation est fixé à : Z A.C. du Mourillon 56530 Quéven Journal d'annonces légales : TERRA en date du 01/03/2019 Cessation d'activité à compter du 31/10/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 000.00 FRF nouveau montant : 152.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).