Entreprise : SAINT LAURENT ETUDES GESTION - SIREN 341 612 604
Identité
Dénomination
SAINT LAURENT ETUDES GESTION
Sigle
SEG
SIREN (siège)
341 612 604
Date d'immatriculation au RNE
25/06/1987
Date de fin de la personne morale
24/06/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
20 RUE MONTRTAVEL 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURENS BERNARD
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Laurent du Maroni
Nom, Prénom(s)
ROTH JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Saint-Laurent du Maroni
Nom, Prénom(s)
ROUYER CHRISTINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Saint-Laurent du Maroni
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/01/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/06/1987
Siret
34161260400015
Enseigne
SEG
Code APE
7701
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACTIVITES DE BUREAUX D'ETUDES AGENCE IMMOBILIERE - MARCHAND DE BIENS
Adresse
20 RUE MONTRTAVEL
97320 , SAINT-LAURENT-DU-MARONI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1269
Date d'ajout
20/12/1993
Description
Modification autre MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 01/01/92, ET CE POUR UNE DUREE INDETERMINEE.
Numéro d'observation
78
Date d'ajout
03/06/1988
Description
Cession de parts CESSION DE PARTS SOCIALES PAR MADEMOISELLE ROUYER CHRISTINE AU PROFIT DE MONSIEUR LAURENS BERNARD DE 245 PARTS SOCIALES DE 100 FRANCS CHACUNE NUMEROTEES DE 1 A 245. A COMPTER DU 02/06/88
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).