Entreprise : BARGE USINAGE - SIREN 341 587 061
Identité
(Entreprise radiée le 21/11/2019)
Dénomination
BARGE USINAGE
SIREN (siège)
341 587 061
Date d'immatriculation au RNE
02/07/1987
Début d’activité
01/09/1991
Date de fin de la personne morale
01/07/2086
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
110 AV LEO LAGRANGE 63300 THIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE ROQUETAILLADE RICHARD , GILLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Issoire
Nom, Prénom(s)
DE ROQUETAILLADE RICHARD
Nom d'usage
DE ROQUETAILLADE
Qualité
32
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
CHADELEUF
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/09/1991
Siret
34158706100019
Adresse
MIGNOT
63920 , PESCHADOIRES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1987
Siret
34158706100027
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
MECANIQUE GENERALE
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Adresse
19 RUE DU VERDIER
63300 , THIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/09/2019
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 26/06/2019 avec effet retroactif fiscal au 31.12.2018 Dénomination de l'associé unique : SOVENTI Journal d'annonces légales : Le Semeur Hebdo en date du 12/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7183
Date d'ajout
21/05/2019
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Mention d'office de cessation d'activité conformément à l'article R123-125 alinéa 1 du code de commerce. Date d'effet : 21/05/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
304
Date d'ajout
03/03/2008
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/01/2008 : Ancienne adresse : LE NOHAT 63300 THIERS Nouvelle adresse : 110 avenue Léo Lagrange 63300 Thiers
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).