Entreprise : SCI LES FRANCHES TERRES - SIREN 341 376 796
Identité
(Entreprise radiée le 20/01/2021)
Dénomination
SCI LES FRANCHES TERRES
SIREN (siège)
341 376 796
Date d'immatriculation au RNE
09/04/2019
Date de fin de la personne morale
08/04/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524 EUR
Adresse du siège
RTE DE PARIS 14120 MONDEVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SOCIETE BEUZEVILLAISE DE DISTRIBUTION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Beuzeville
Dénomination
SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Mondeville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2019
Siret
34137679600056
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Location d'immeuble commercial non équipé
Adresse
RTE DE PARIS
14120 , MONDEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/06/1987
Siret
34137679600049
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LD LE BOURG
27210 , BEUZEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RUE ALBERT SOREL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/11/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/06/1988
Siret
34137679600023
Adresse
26 AV DE L OPERA
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/11/2005
Siret
34137679600031
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
26 QUAI CHARLES PASQUA
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1209
Date d'ajout
20/01/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à LA SOCIETE BEUZEVILLAISE DE DISTRIBUTION - SODEDIS RCS 423.461.334 dans le cadre d'une fusion avec effet au 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1724
Date d'ajout
08/11/2010
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 30/09/2010 : ancienne adresse : 26 quai Michelet 92300 Levallois-Perret nouvelle adresse : lieudit Le Bourg rue Albert Sorel 27210 Beuzeville Nominatioin de Mr Jacky REBUT demeurant à Honfleur (14100) chemin du Mesnil à compter du 30/09/2010 en qualité de gérant, en remplacement de la SAS IMMODIS gérante démissionnaire.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).