Entreprise : SERIGEST - SIREN 341 289 171
Identité
Dénomination
SERIGEST
SIREN (siège)
341 289 171
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1987
Date de fin de la personne morale
31/05/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1600714.68 EUR
Adresse du siège
5 RUE DE MASSACAN 34740 VENDARGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONHOMME MICHEL , JACQUES , LOUIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
CAMUS BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1933
Commune de résidence
SAVENNIERES ST GEORGES
Nom, Prénom(s)
DE ASCENTIS PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
VIROFLAY
Nom, Prénom(s)
LEGUY MICHEL , ROBERT , ROGER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
VINCENNES
Nom, Prénom(s)
SOUCHON JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
ALAN PATRICOF ASSOCIES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
VALORGA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
VENDARGUES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1987
Siret
34128917100017
Nom commercial
SERIGEST
Code APE
7701
Origine du fonds
Création
Activité principale
PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA CULTURES SOUS SERRES.
Adresse
5 RUE DE MASSACAN
34740 , VENDARGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3388
Date d'ajout
27/06/1989
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT DU 12.04.1989 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS A DECLARE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE PRONONCEE A L'ENCONTRE DES SOCIETE FLORCA ET BIOGEST RN 23 A SAINT MARTIN DU FOUILLOUX (49) ET SA BIOFLORA 5 RUE MASSACAN VENDARGUES COMMUNE A LA SA SERIGEST AYANT SON SIEGE SOCIAL A VENDARGUES 5 RUE MASSACAN. JUGE COMMISSAIRE : MR GRIFFON RESPRESENTANT DES CREANCIERS ME MARTIN 24 RUE CHEVREUL ANGERS. ADMINISTRATEUR : ME BACH 54 RUE CHEVRE ANGERS. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DU 24.03.1989.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 600 714.68 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).