Entreprise : SCM COMPAGNIE DES OS - SIREN 341 194 595
Identité
(Entreprise radiée le 29/04/2022)
Dénomination
SCM COMPAGNIE DES OS
SIREN (siège)
341 194 595
Date d'immatriculation au RNE
13/05/1987
Date de fin de la personne morale
12/05/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE LA PRUD HOMIE 83110 SANARY-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUDIER - GUERMEUR ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
SANARY
Nom, Prénom(s)
BOYER CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
LA CADIERE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2007
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/04/1987
Siret
34119459500029
Enseigne
BOYER ET BOUDIER GUERMEUR
Code APE
851G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Faciliter à chacun de ses membres l'exercice de son activité de masseur kinésithérapeute, par la mise en commun de tous moyens matériels utiles à l'exercice de leur profession
Adresse
2 RUE 5 RUE GABRIEL PERI
83110 , Sanary-sur-Mer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5383
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).