Entreprise : SCI DE MORSENT - SIREN 341 124 626
Identité
(Entreprise radiée le 20/01/2020)
Dénomination
SCI DE MORSENT
SIREN (siège)
341 124 626
Date d'immatriculation au RNE
27/11/1997
Date de fin de la personne morale
26/11/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
10 RUE PAUL VERLAINE 27190 LA BONNEVILLE-SUR-ITON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PENNUEN ANNICK , HENRIETTE
Nom d'usage
LONGUEMARE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
La Bonneville-sur-Iton
Nom, Prénom(s)
LONGUEMARE STEPHANIE
Nom d'usage
ROLLIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Plaisir
Nom, Prénom(s)
LONGUEMARE SEBASTIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Canteleu
Nom, Prénom(s)
LONGUEMARE AURELIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1984
Commune de résidence
Aulnay-sous-Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/05/1987
Siret
34112462600035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Location d'immeuble commercial non équipé
Adresse
10 RUE 10 Rue Paul Verlaine
27190 , La Bonneville-sur-Iton - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/09/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/06/1988
Siret
34112462600027
Code APE
702C
Adresse
26 AV DE L OPERA
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/01/2020
Description
Dissolution à compter du 15/11/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/11/2019, liquidateur : LONGUEMARE né(e) PENNUEN Annick Henriette, siège de la liquidation : 10 Rue Paul Verlaine 27190 La Bonneville-sur-Iton, parution de la publicité légale : eure infos en date du 10/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
464
Date d'ajout
20/01/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/11/2019
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/11/1997
Description
Historique des observations depuis le 27/11/1997 : Dépot de constitution au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 7.05.1987 - RCS 87D00997 Publication : JOURNAL LES PETITES AFFICHES DU 04.03.1987 Transfert du siege social au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX à compter du 17.09.1997 Radiation à l'ancien siege
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).