Entreprise : SOCIETE BENNES BURLOR - SIREN 341 084 226
Identité
Dénomination
SOCIETE BENNES BURLOR
SIREN (siège)
341 084 226
Date d'immatriculation au RNE
20/05/1987
Date de fin de la personne morale
19/05/2086
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
77749 EUR
Adresse du siège
CARREAU DE LA MINE DE BURE 57710 TRESSANGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAVAZZI EVELYNE
Nom d'usage
REUTER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
AUMETZ
Nom, Prénom(s)
VAISSIERE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
THIONVILLE
Nom, Prénom(s)
REUTER MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
TRESSANGE
Nom, Prénom(s)
RAVAGLI ROBERT , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
KNUTANGE NILVANGE
Dénomination
ARES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LONGEVILLE LES METZ
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/01/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/04/1987
Siret
34108422600016
Code APE
342A
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION ET REPARATION DE BENNES ET PLATEAUX POUR TOUS VEHICULES, MONTAGE GRUE - FABRICATION ET REPARATION DE VERINS HYDRAULIQUES, CARROSSERIES - PEINTURES, LOCATIONS, DEPANNAGES DE VEHICULES
Adresse
CARREAU DE LA MINE DE BURE
57710 , BURE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019
Date d'ajout
18/10/2002
Description
LA CHAMBRE COMMERCIALE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 09 MARS 2000, A DESIGNE LA SELARL ETUDE GANGLOFF, 15, RUE DU MERSCH A THIONVILLE, MANDATAIRE-LIQUIDATEUR AUX LIEU ET PLACE DE ME PAUL NURDIN, DANS TOUS LES MANDATS DE JUSTICE CONFIES A ME NURDIN.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
746
Date d'ajout
11/04/1996
Description
VENTE DU FONDS. A COMPTER DU 17 JANVIER 1996
Numéro d'observation
1497
Date d'ajout
28/08/1995
Description
LA CHAMBRE COMMERCIALE DU TGI DE THIONVILLE A PAR JUGEMENT EN DATE DU 22 JUIN 1995, ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA S.A. BENNES BURLOR A LA SOCIETE AB SERVICES ET DESIGNE ME NURDIN, EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN.
Numéro d'observation
87
Date d'ajout
19/01/1995
Description
LA CHAMBRE COMMERCIALE DU T.G.I. DE THIONVILLE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 12 JANVIER 1995, A RENOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE SIX MOIS.
Numéro d'observation
2314
Date d'ajout
22/11/1994
Description
LA CHAMBRE COMMERCIALE DU TGI. DE THIONVILLE A, PAR JUGEMENT EN DATE DU 27.10.1994, RENOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS ET QUINZE JOURS.
Numéro d'observation
438
Date d'ajout
24/02/1994
Description
LA CHAMBRE COMMERCIALE DU TGI. DE THIONVILLE A, PAR JUGEMENT EN DATE DU 17.02.1994, RENOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 4 MOIS.
Numéro d'observation
372
Date d'ajout
16/02/1994
Description
LE JUGE-COMMISSAIRE, PAR ORDONNANCE SU 14 FEVRIER 1994, AUTORISE LA STE A FAIRE PROCEDER PAR LA BANQUE KOLB AUX OPERATIONS D'ESCOMPTE, AVEC CONSTITUTION D'UN COMPTE RETENUE DE GARANTIE A HAUTEUR DE 15 % AVEC UN MAXIMUM DE 105.OOO F ET CE, DANS LA LIMITE DE LA SOMME DE 700.000 F ; CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 ALINEA 3 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 ;
Numéro d'observation
108
Date d'ajout
18/01/1994
Description
LA CHAMBRE COMMERCIALE DU TGI.DE THIONVILLE A, PAR JUGEMENT EN DATE DU 13.01.1994, PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRES- SEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ET FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIE- MENTS AU 13.07.1992; ONT ETE DESIGNES EN QUALITE DE : JUGE-COMMISSAIRE : M. FRIRY ; AREPRESENTANT DES CREANCIERS : ME NURDIN, 1, ALLEE POINCARE A THIONVILLE ; ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : ME KREBS, 44-48, BLD. ALBERT IER A NANCY.
Numéro d'observation
1828
Date d'ajout
28/09/1993
Description
POURSUITE DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. A COMPTER DU 19 JUIN 1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 510 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 77 749.00 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).