Entreprise : G.M.A. - GENEVIEVE MOLIN AMENAGEMENTS - SIREN 341 054 393
Identité
(Entreprise radiée le 31/10/2019)
Dénomination
G.M.A. - GENEVIEVE MOLIN AMENAGEMENTS
SIREN (siège)
341 054 393
Date d'immatriculation au RNE
11/05/1987
Date de fin de la personne morale
10/05/2037
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
93040 EUR
Adresse du siège
23 RUE DE CANGE 37270 LARCAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT COESNON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOLIN GENEVIEVE , MARIE , JULIE , AGNES
Nom d'usage
ESPINASSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1935
Commune de résidence
Larcay
Nom, Prénom(s)
ESPINASSE LOUIS , JOSEPH , ERNEST , JOANNES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1939
Commune de résidence
Larcay
Nom, Prénom(s)
ESPINASSE JEAN-ERIC , MARIE , MARC
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Larcay
Dénomination
PARTENAIRES CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Poitiers
Dénomination
GROUPE NOUVEL EXPERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/09/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/04/1987
Siret
34105439300036
Nom commercial
GMA
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
ARCHITECTURE MAITRISE D'OEUVRE ETUDES ET REALISATION D'AMENAGEMENT.
Adresse
23 RUE Coesnon 23 rue de Cange
37270 , Larcay - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT COESNON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1989
Siret
34105439300028
Enseigne
GENEVIEVE MOLIN
Code APE
524H
Adresse
33 RUE DES GRANGES GALAND
37550 , SAINT-AVERTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49
Date d'ajout
31/10/2019
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , CONSTATEE LE 11.10.2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
47
Date d'ajout
18/09/2019
Description
Acte sous seing privé en date du 06-09-2019 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la société ARCHI-PRO, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans la NOUVELLE REPUBLIQUE du 10-09-2019
Numéro d'observation
44
Date d'ajout
05/12/2018
Description
Le tribunal de commerce de Tours a ordonné en date du 04-12-2018 la clôture du plan de redressement.
Numéro d'observation
40
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 28/09/2018 avec effet au 01/10/2018, la Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
41
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 28/09/2018 avec effet au 01/10/2018, la Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
27/06/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS EN DATE DU 26/06/2018 modifiant le plan de redressement. Paiement anticipé du solde du passif
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/05/1987
Description
- HISTORIQUE DES OBSERVATIONS DEPUIS LE 11/05/1987 : - PUBLICITE STATUTS DANS ACTION AGRICOLE TOURAINE - ANCIEN SIEGE SOCIAL : 73 BIS, RUE DES HALLES A TOURS PUIS 33, RUE DES GRANGES GALAND 37550 ST AVERTIN - PRECEDEMMENT EXPLOITEE SOUS FORME DE SARL - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : SOCIETE EUROPEENNE D'ASSISTANCE - EUROPEA
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/04/1987
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE : - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE : 14/04/1987.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
PRECISION SUR L'ORIGINE DU FONDS : OBSERVATIONS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT SITUE 23 RUE DE CANGE, COESNON 37270 LARCAY : OBSERVATION DEPUIS LE 11/05/1987 : - FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A LA SAS ARCHI- PRO, 23 RUE DE CANGE 37270 LARCAY (450 982 178), POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE A COMPTER DU 01/01/2004 RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION D'ANNEE EN ANNEE, SAUF DENONCIATION.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).