Entreprise : SCI GROUPE DES SPECIALISTES - SIREN 340 980 473
Identité
(Entreprise radiée le 18/07/2018)
Dénomination
SCI GROUPE DES SPECIALISTES
SIREN (siège)
340 980 473
Date d'immatriculation au RNE
30/04/1987
Date de fin de la personne morale
29/04/2077
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
10964.13 EUR
Adresse du siège
AV DES SAVELS 04100 MANOSQUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM DES SPECIALISTES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUCAULT GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Pierrevert
Nom, Prénom(s)
RAPUZZI ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
DEROBERT YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Marseille 06
Nom, Prénom(s)
MALBERTI CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
COSTE JOSSELYNE
Nom d'usage
COSTE-LENNON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
ROUVIER MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1935
Commune de résidence
Pierrevert
Nom, Prénom(s)
PICOT GILLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Pierrevert
Nom, Prénom(s)
BOUILLOT JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1937
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
MORELLI EMILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Manosque
Nom, Prénom(s)
OLIVIER GUY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1937
Commune de résidence
Manosque
Dénomination
AGENCE R.BASSANELLI
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Manosque
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/05/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/04/1987
Siret
34098047300029
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles à usage professionnel que la société se propose d'acquérir ; L'exécution de tous travaux de quelque nature que ce soit dans les immeubles sociaux, y compris les travaux de surélévation, la mise à disposition au profit des associés des immeubles sociaux. Toutes opérations s'y rapportant.
Adresse
AV Immeuble des Spécialistes
04100 , Manosque - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Clinique Toutes Aurès
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3555
Date d'ajout
18/07/2018
Description
Radiation du RCS le 18/07/2018 avec effet au 23/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2670
Date d'ajout
19/07/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/06/2017 Liquidateur : AGENCE R.BASSANELLI (SAS) représentée par BASSANELLI Michel L'ETOILE Boulevard Charles de Gaulle 04100 MANOSQUE Le siège de la liquidation est fixé à : boulevard Charles de Gaulle - l'Etoile 04100 Manosque Journal d'annonces légales : TPBM Semaine Provence en date du 19/07/2017
Numéro d'observation
492
Date d'ajout
18/05/1994
Description
Modification concernant la personne morale ** Suivant Pv d'assemblée du 27 avril 1994, nomination de M. Rouvier Michel et M. Picot Gilles aux fonctions de gérants en remplacement de M. Moro Paul, démissionnaire. À compter du 01/05/94
Numéro d'observation
538
Date d'ajout
17/07/1987
Description
Modification concernant la personne morale Transfert du siège social : Ancienne mention : Avenue du Défens - 04860 Pierrevert nouvelle mention : immeuble des spécialistes - Avenue des Savels - 04100 Manosque à compter du 01/06/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 71 920.00 FRF nouveau montant : 10 964.13 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).