Entreprise : LA COMPAGNIE GOURMANDE SA - SIREN 340 820 141
Identité
(Entreprise radiée le 30/10/1989)
Dénomination
LA COMPAGNIE GOURMANDE SA
SIREN (siège)
340 820 141
Date d'immatriculation au RNE
10/04/1987
Date de fin de la personne morale
09/04/2086
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs Français
Adresse du siège
85 RUE DES FUSILLES 59493 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Boulogne-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
DUISANT MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Boulogne-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
GRIERE NEE THERON MARIE , MARTINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Le Portel
Nom, Prénom(s)
MUYL BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Fleurbaix
Nom, Prénom(s)
BEAUGRAND XAVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Béthune
Nom, Prénom(s)
PATOUX JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1937
Commune de résidence
ST POL SUR TERNOISE CEDEX
Nom, Prénom(s)
DELAUME JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/09/1989
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/09/1989
Siret
34082014100018
Code APE
0099
Origine du fonds
Création
Activité principale
SANS ACTIVITE PROVISOIREMENT
Adresse
85 RUE 83 rue des Fusilles
59650 , Villeneuve-d Ascq - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2007
Description
Attention : le 01/01/2007, le greffe du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a transféré au greffe du Tribunal de commerce de Lille les dossiers d'immatriculation concernant la ville de Villeneuve d'Ascq (D n° 88-38 du 13 janvier 1988).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/04/1987
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DUNOR D DU 19/1/87
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 18/09/1989. - Date de dissolution : 18/09/1989.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).